Ulrik Taxholm
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2000 (24 år) |
Karrieren startede hos: | TAXHOLM ApS (Direktør) |
Største overskud: | 119.491' DKK PR ELECTRONICS A/S (2022-23) |
Største underskud: | -14.446' DKK AUDITDATA A/S (2016-17) |
Største egenkapital: | 623.199' DKK XILCO HOLDING A/S (2014) |
Største gæld: | 573.675' DKK XILCO A/S (2014) |
Flest årsværk: | 206 årsværk hos PR ELECTRONICS A/S (2015-16) |
Længste aktivitet: | Direktør af TAXHOLM ApS (11 år 4 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2000 i TAXHOLM ApS som Direktør. Hvervet som Direktør havde Ulrik Taxholm i 11 år 4 måneder, inden stoppet d. 2. januar 2012.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 17. april 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
UT Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
ALL REMOVE DANMARK HOLDING ApS
Via UT Invest ApS -
ALL REMOVE DANMARK A/S
Via ALL REMOVE DANMARK HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
UT Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.11.2023 -
ALL REMOVE DANMARK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.12.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
ALL REMOVE DANMARK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.12.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (26)
-
ALL REMOVE DANMARK HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.12.2023
Registreringsdato: 22.12.2023 -
ALL REMOVE DANMARK A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.12.2023
Registreringsdato: 22.12.2023 -
UT Invest ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.11.2023
Registreringsdato: 29.11.2023
Blå bog (fortsat)
Ulrik har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
22.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Direktør og Reel ejer
22.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Stifter, Ejer og Direktør
29.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
31.05.2018 - 25.06.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.01.2018 - 13.09.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Ulrik Taxholm er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn UT Invest ApS (100% ejerskab). I samme organisation finder man også holdingselskabet ALL REMOVE DANMARK HOLDING ApS (10%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Ulrik Taxholm, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Ulrik Taxholm har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem i PR ELECTRONICS A/S der præsenterede et overskud på 30.746' DKK.
Ulrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 9 måneder fra 2003 til 2012 hos BJERREGAARD ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 6.353' DKK (ALL REMOVE DANMARK A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6.728' DKK (AUDITDATA A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.340' DKK (ALL REMOVE DANMARK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.986' DKK (AUDITDATA A/S).
En af de forbindelser som går igen i Ulrik' netværk er Lars Roelann.