Hans Jørgen Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 28. aug. 2000 (24 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | LNJJ HOLDING ApS (Stifter) |
Største overskud: | 40.712' DKK FRANK MICHAELSEN ApS (2017) |
Største underskud: | -3.336' DKK Nordtorp Invest ApS (2018) |
Største egenkapital: | 56.165' DKK Nordtorp Invest ApS (2021) |
Største gæld: | 42.646' DKK Nordtorp Invest ApS (2017) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos ODENSE JAGT OG FRITID ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af H. & J. JENSEN ApS (23 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2000 i LNJJ HOLDING ApS (tidligere CAFAX HOLDING, OTTERUP ApS) som Stifter, Direktør og Ejer. Denne rolle havde Hans Jørgen Jensen i 17 år 1 måned, inden stoppet d. 24. oktober 2017.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 kunne fremvise et overskud på 4.746' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 24. oktober 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Nordtorp Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
ODENSE JAGT OG FRITID ApS
Via Nordtorp Invest ApS -
Scandinavian Outdoor Company ApS
Via Nordtorp Invest ApS
Direktørposter (3)
-
ODENSE JAGT OG FRITID ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.09.2024 Ny -
Nordtorp Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.10.2017 -
Scandinavian Outdoor Company ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.03.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (16)
-
ODENSE JAGT OG FRITID ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.09.2024
Registreringsdato: 11.09.2024 -
FRANK MICHAELSEN ApS
Fratrådt som direktørDato: 17.10.2023
Registreringsdato: 17.10.2023 -
INVESTERINGSSELSKABET OTTERUP ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.11.2020
Registreringsdato: 01.11.2020
Blå bog (fortsat)
Hans har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
10.09.2024 - Stadig aktiv
Direktør
11.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90% -
Reel ejer og Direktør
29.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
24.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
01.01.2015 - 17.10.2023
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
28.08.2000 - 17.10.2023
Direktør
19.04.2001 - 17.10.2014
Bestyrelsesmedlem
17.10.2014 - 16.05.2015
Ejerandel: 50%
Hans Jørgen Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Nordtorp Invest ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 55.255' DKK. Igennem sit holdingselskab Nordtorp Invest ApS har Hans dermed også ejerandele i ODENSE JAGT OG FRITID ApS (90-99.99%) & Scandinavian Outdoor Company ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Hans Jørgen Jensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor FRANK MICHAELSEN ApS fremviste et overskud på 40.712' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor Nordtorp Invest ApS fremviste et underskud på 3.336' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.173' DKK (Nordtorp Invest ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 977' DKK (HJJ Handel ApS (Nu: Scandinavian Outdoor Company ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 55.255' DKK (Nordtorp Invest ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 397' DKK (INVESTERINGSSELSKABET OTTERUP ApS).
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Jacob Willems.