Søren Misser Hoeck
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1984 (40 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | NEXOR-BROKERS ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.140' DKK TANDLÆGESELSKABET SØREN HOECK ApS (Nu: Søren Hoeck ApS) (2017) |
Største underskud: | -719' DKK TANDLÆGESELSKABET SØREN HOECK ApS (Nu: Søren Hoeck ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 4.178' DKK TANDLÆGESELSKABET SØREN HOECK ApS (Nu: Søren Hoeck ApS) (2021) |
Største gæld: | 340' DKK TANDLÆGESELSKABET SØREN HOECK ApS (Nu: Søren Hoeck ApS) (2016) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos TANDLÆGESELSKABET SØREN HOECK ApS (Nu: Søren Hoeck ApS) (2017) |
Længste aktivitet: | Direktør af Søren Hoeck ApS (33 år 3 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1984 hos NEXOR-BROKERS ApS (tidligere LAKRIDSKOMPAGNIET AF 1984 A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Søren Misser Hoeck i 10 år 11 måneder, før stoppet d. 2. januar 1995.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor finansieringsvirksomhed i øvrigt. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. juli 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Søren Hoeck ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
LAKRIDSKOMPAGNIET AF 1984 A/S (Nu: NEXOR-BROKERS ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.01.1995
Registreringsdato: 02.01.1995 -
ASX 11276 ApS (Nu: NEXOR ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.01.1995
Registreringsdato: 02.01.1995 -
TANDLÆGESELSKABET SØREN HOECK ApS (Nu: Søren Hoeck ApS) (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.07.1993
Registreringsdato: 22.07.1993
Blå bog (fortsat)
Søren har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 40 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.06.1991 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.07.1993 - 04.03.2019
Ejer
22.07.1993 - Stadig aktiv
Reel ejer
05.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
01.01.1987 - 02.01.1995
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.02.1984 - 02.01.1995
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
29.06.1984 - 01.06.1993
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor TANDLÆGESELSKABET SØREN HOECK ApS (Nu: Søren Hoeck ApS) kunne offentliggøre et overskud på 1.140' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor TANDLÆGESELSKABET SØREN HOECK ApS (Nu: Søren Hoeck ApS) kunne offentliggøre et underskud på 719' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Winnie Hoeck.