Christian Guldberg Faber
Erhvervsaktiv siden: | 16. nov. 2000 (23 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | ADVANCE HOLDING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 15.183' DKK ADVANCE A/S (2013-14) |
Største underskud: | -1.837' DKK CGF AF 16. NOVEMBER 2000 ApS (Nu: FABER FUEL ApS) (2019-20) |
Største egenkapital: | 18.469' DKK ADVANCE A/S (2013-14) |
Største gæld: | 29.423' DKK ADVANCE A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 63 årsværk hos ADVANCE A/S (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af FABER FUEL ApS (23 år 10 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2000 ved ADVANCE HOLDING ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Christian Guldberg Faber i 10 år 2 måneder, før stoppet den 2. februar 2011.
Nu arbejder virksomheden med ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 10.714' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FABER FUEL ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Copenhagen Rig ApS
Via FABER FUEL ApS
Direktørposter (2)
-
Copenhagen Rig ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2020 -
FABER FUEL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.11.2000
Ejendomme (2)
Tidslinje (27)
-
GOODMAN ROCK ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.04.2023
Registreringsdato: 28.04.2023 -
Rebel Nature Pictures ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.04.2023
Registreringsdato: 28.04.2023 -
Rig21 ApS (Nu: Copenhagen Rig ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2020
Registreringsdato: 01.01.2020
Blå bog (fortsat)
Christian har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
16.11.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.01.2020 - 30.06.2022
Direktør
01.01.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2022 - 22.11.2022
Reel ejer
23.11.2022 - 31.07.2024
Reel ejer
01.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
12.09.2017 - 28.04.2023
Reel ejer
30.12.2019 - 28.04.2023
Ejerandel: 80% -
Direktør
08.06.2012 - 28.04.2023
Bestyrelsesmedlem
15.09.2016 - 04.06.2019
Reel ejer
16.09.2016 - 28.04.2023
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
16.11.2000 - 02.02.2011
Direktør
02.02.2011 - 11.01.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Christian Guldberg Faber har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem ved ADVANCE A/S der præsenterede et overskud på 15.183' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem ved Rebel Nature Pictures ApS der præsenterede et underskud på 1.147' DKK.
Christian har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 15 år 1 måned fra 2000 til 2016 hos ADVANCE A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 13.781' DKK (ADVANCE A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 856' DKK (CGF AF 16. NOVEMBER 2000 ApS (Nu: FABER FUEL ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 16.627' DKK (ADVANCE HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -163' DKK (Rig21 ApS (Nu: Copenhagen Rig ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Adrian Mandrup.