Ib Christian Bygbjerg
Erhvervsaktiv siden: | 28. nov. 2000 (23 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | EURO HEALTH GROUP A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 636' DKK EURO HEALTH GROUP A/S (2022) |
Største underskud: | -551' DKK EURO HEALTH GROUP A/S (2023) |
Største egenkapital: | 6.482' DKK EURO HEALTH GROUP A/S (2022) |
Største gæld: | 11.630' DKK EURO HEALTH GROUP A/S (2019) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos EURO HEALTH GROUP A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af DR. THORVALD MADSENS LEGAT TIL FREMME AF LÆGEVIDENSKABELIG FORSKNING (6 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2000 ved EURO HEALTH GROUP A/S som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Ib Christian Bygbjerg i 1 år 5 måneder, før fratrædelsen den 27. maj 2002.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 551' DKK.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
EURO HEALTH GROUP A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.05.2002
Registreringsdato: 27.05.2002 -
EURO HEALTH GROUP A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.11.2000
Registreringsdato: 28.11.2000
Blå bog (fortsat)
Ib har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
28.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
28.11.2000 - 27.05.2002
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Ib' netværk er Karin Sten Madsen.