Jesper Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 6. dec. 2000 (23 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | ENGELBJERGGAARDGRUPPEN ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 19.629' DKK STARTEX ApS (2020-21) |
Største underskud: | -358' DKK COMENTOR LEARNING ApS (Nu: KEY LEARNING A/S) (2014-15) |
Største egenkapital: | 38.414' DKK STARTEX ApS (2022-23) |
Største gæld: | 129.632' DKK STARTEX ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 53 årsværk hos STARTEX ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Bech Kristensen ApS (22 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2000 hos ENGELBJERGGAARDGRUPPEN ApS (tidligere ENGELBJERGGAARDGRUPPEN A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Jesper Kristensen i 2 år 5 måneder, før stoppet d. 26. maj 2003.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013-14 som viste et overskud på 323' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 17. oktober 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bech Kristensen ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Bech Kristensen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.04.2002
Bestyrelsesposter (1)
-
STARTEX ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.06.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (33)
-
COMENTOR LEARNING A/S (Nu: KEY LEARNING A/S)
Fratrådt som direktørDato: 09.12.2022
Registreringsdato: 09.12.2022 -
COMENTOR LEARNING A/S (Nu: KEY LEARNING A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.12.2022
Registreringsdato: 09.12.2022 -
STARTEX ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.06.2021
Registreringsdato: 21.06.2021
Blå bog (fortsat)
Jesper har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
21.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
24.02.2002 - Stadig aktiv
Direktør og Reel ejer
24.04.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
29.04.2002 - 01.08.2003
Direktør
29.04.2002 - 01.08.2003
Bestyrelsesmedlem
27.02.2007 - 09.12.2022
Direktør
08.01.2009 - 09.12.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.02.2003 - 01.08.2003
Bestyrelsesmedlem
27.02.2007 - 22.03.2010
Direktør
08.01.2009 - 20.12.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2003 - 28.08.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Jesper Kristensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem hos STARTEX ApS der præsenterede et overskud på 19.629' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem hos COMENTOR LEARNING ApS (Nu: KEY LEARNING A/S) der præsenterede et underskud på 358' DKK.
Jesper har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 15 år 9 måneder fra 2007 til 2022 hos KEY LEARNING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 654' DKK (COMENTOR LEARNING ApS (Nu: KEY LEARNING A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 9' DKK (JEK HOLDING AALBORG ApS (Nu: Bech Kristensen ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.062' DKK (COMENTOR COMPUTING A/S (Nu: IPVISTA A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 490' DKK (JEK HOLDING AALBORG ApS (Nu: Bech Kristensen ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Heine Lind Østergaard.