Tom Rasmussen
Erhvervsaktiv: | 5. feb. 2001 - 30. nov. 2023 |
Karrieren startede hos: | GASA FINFLORA A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.195' DKK PLANT SUPPLY A/S (Nu: PS! Scan-Plant A/S) (2021-22) |
Største underskud: | -1.001' DKK PLS NORDIC A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 12.807' DKK GARTNERIET "KRONBORG" ApS (2018-19) |
Største gæld: | 19.777' DKK FPS - DANITA A/S (Nu: Datoselskabet af 1. december 1981 A/S) (2015) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos PLANT SUPPLY A/S (Nu: PS! Scan-Plant A/S) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af TOM RASMUSSEN HOLDING ApS (17 år 7 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Tom Rasmussen. Den første gang Tom var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 2001 hos GASA FINFLORA A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Tom Rasmussen i 3 år 1 måned, før stoppet d. 1. april 2004.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor engroshandel med blomster og planter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 15. december 2004.
Ejendomme (1)
Tidslinje (36)
-
PLS NORDIC A/S
Fratrådt som direktørDato: 30.11.2023
Registreringsdato: 30.11.2023 -
PLS NORDIC A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.11.2023
Registreringsdato: 30.11.2023 -
PLS NORDIC A/S
Tilknyttet som direktørDato: 21.10.2022
Registreringsdato: 21.10.2022
Blå bog (fortsat)
Tom har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Karrieren har i alt varet 22 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
20.09.2022 - 20.10.2022
Direktør og Bestyrelsesmedlem
21.10.2022 - 30.11.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
26.08.2004 - 07.04.2022
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.09.2004 - 11.10.2019
Ejer
26.02.2016 - 03.10.2018
Ejer
04.10.2018 - 01.09.2019
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Bestyrelsesmedlem
06.02.2006 - 03.03.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.07.2001 - 11.05.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Tom Rasmussen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem hos PLANT SUPPLY A/S (Nu: PS! Scan-Plant A/S) der præsenterede et overskud på 4.143' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem hos PLS NORDIC A/S der præsenterede et underskud på 1.001' DKK.
Tom har i alt siddet i bestyrelsen hos 12 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 15 år 1 måned fra 2004 til 2019 hos PS! Scan-Plant A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 4.907' DKK (PLANT SUPPLY A/S (Nu: PS! Scan-Plant A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 1.001' DKK (PLS NORDIC A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 8.558' DKK (PLANT SUPPLY A/S (Nu: PS! Scan-Plant A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 210' DKK (PLS NORDIC A/S).