Jens Ole Okholm
Karrieren startede hos: | A/S FOLKE-GRUNDE (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 13.083' DKK EV-METALVÆRK A/S (Nu: EV METALVÆRK A/S) (2021-22) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 21.808' DKK EV-METALVÆRK A/S (Nu: EV METALVÆRK A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 14.736' DKK EV-METALVÆRK A/S (Nu: EV METALVÆRK A/S) (2013-14) |
Flest årsværk: | 41 årsværk hos EV-METALVÆRK A/S (Nu: EV METALVÆRK A/S) (2019-20) |
Karrieren som erhvervsleder startede for nu meget længe siden i A/S FOLKE-GRUNDE i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Jens Ole Okholm i 94 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 4. april 1995.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1999 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 25. oktober 1999.
Bestyrelsesposter (1)
-
Ventomega A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2002
Tidslinje (43)
-
EV-METALVÆRK A/S (Nu: EV METALVÆRK A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.08.2009
Registreringsdato: 03.08.2009 -
PENSIONSAFVIKLINGSKASSEN FOR FUNKTIONÆRER UNDER AKTIESELSKABET VARDE BANK
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.04.2007
Registreringsdato: 30.04.2007 -
HOLDINGSELSKABET ESBJERG CITY I ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.05.2006
Registreringsdato: 22.05.2006
Blå bog (fortsat)
Jens har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 123 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.10.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
03.05.2018 - 24.05.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
03.07.1998 - 03.08.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.10.1992 - 30.04.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.04.2003 - 22.05.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Jens Ole Okholm har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i OMEGA A/S V/JØRGEN OKHOLM (Nu: Ventomega A/S) der præsenterede et overskud på 1.852' DKK.
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 19 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 94 år 4 måneder fra 1900 til 1995 hos A/S FOLKE-GRUNDE.
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Jørgen Henrik Okholm.