Rene Piper Laursen
Karrieren startede hos: | HANDELSSELSKABET AF 01.12.1994 A/S (Direktør) |
Største overskud: | 35.740' DKK A/S GEORG JENSEN DAMASKVÆVERIET. KOLDING (Nu: GEORG JENSEN DAMASK A/S) (2021-22) |
Største underskud: | -58.825' DKK BIANCO FOOTWEAR A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 99.774' DKK A/S GEORG JENSEN DAMASKVÆVERIET. KOLDING (Nu: GEORG JENSEN DAMASK A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 123.873' DKK BIANCO FOOTWEAR A/S (2015) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for nu meget længe siden i HANDELSSELSKABET AF 01.12.1994 A/S (tidligere ERIK BERG A/S) i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør bestred Rene Piper Laursen i 40 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 31. juli 2001.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor finansieringsvirksomhed i øvrigt. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 23. august 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PIPER MANAGEMENT ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
PL EJENDOMSINVEST AF 1.9.2009 ApS
Via PIPER MANAGEMENT ApS -
Park Concept A/S
Via PIPER MANAGEMENT ApS -
Park Partners A/S
Via Park Concept A/S
Direktørposter (1)
-
PIPER MANAGEMENT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2023
Bestyrelsesposter (3)
-
StartupBoost A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.05.2023 -
Park Concept A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.10.2023 -
Park Partners A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.10.2023
Tidslinje (60)
-
Park Partners A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.10.2023
Registreringsdato: 25.10.2023 -
Park Concept A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.10.2023
Registreringsdato: 25.10.2023 -
Park Partners A/S (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.10.2023
Registreringsdato: 24.10.2023
Blå bog (fortsat)
Rene har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 63 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
10.12.2018 - 24.10.2023
Reel ejer
10.12.2018 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
25.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 7,84% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
05.03.2018 - 24.10.2023
Reel ejer
05.06.2018 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
25.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15,98% -
Stifter og Direktør
20.12.2006 - 26.06.2023
Ejer
07.10.2013 - Stadig aktiv
Direktør
27.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Bestyrelsesmedlem
04.01.2018 - 30.05.2023
Ejer
07.03.2018 - 17.06.2019
Bestyrelsesmedlem
31.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Bestyrelsesmedlem
15.02.2020 - 14.12.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Rene Piper Laursen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PIPER MANAGEMENT ApS (33,34% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -6.277' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Park Partners A/S (7,84%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Rene Piper Laursen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Rene Piper Laursen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i LENE BJERRE DESIGN A/S der præsenterede et overskud på 13.976' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem i BIANCO FOOTWEAR A/S der præsenterede et underskud på 44.308' DKK.
Rene har i alt siddet i bestyrelsen hos 19 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 40 år 6 måneder fra 1961 til 2001 hos HANDELSSELSKABET AF 01.12.1994 A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.138' DKK (Park Concept A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.897' DKK (BIANCO FOOTWEAR A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 13.006' DKK (BIANCO FOOTWEAR A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -6.277' DKK (PIPER MANAGEMENT ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rene' netværk er Kasper Schønning Piper Laursen.