Lars Ejnar Als Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 4. jan. 2001 (23 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | LARSEN HOLDING BROVST ApS (Ejer) |
Største overskud: | 3.595' DKK Tømrermester Thorkild Jespersen A/S (2021) |
Største underskud: | -728' DKK THORKILD JESPERSEN A/S (2019) |
Største egenkapital: | 5.206' DKK LARSEN HOLDING BROVST ApS (2023) |
Største gæld: | 6.077' DKK Tømrermester Thorkild Jespersen A/S (2021) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos Tømrermester Thorkild Jespersen A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af LARSEN HOLDING BROVST ApS (23 år 9 måneder) |
Det hele startede for alvor en dag i 2001 ved LARSEN HOLDING BROVST ApS med titlen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev alene grundlagt af Lars Ejnar Als Larsen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer, Stifter og Direktør har Lars nu bestreddet i 23 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 23 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2023 kunne vise et overskud på 118' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LARSEN HOLDING BROVST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Tømrermester Thorkild Jespersen A/S
Via LARSEN HOLDING BROVST ApS
Direktørposter (2)
-
LARSEN HOLDING BROVST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.01.2001 -
Tømrermester Thorkild Jespersen A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2016
Bestyrelsesposter (1)
-
Tømrermester Thorkild Jespersen A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.12.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
THORKILD JESPERSEN A/S (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.03.2022
Registreringsdato: 31.03.2022 -
TØMRERMESTER THORKILD JESPERSEN A/S (Nu: THORKILD JESPERSEN A/S)
Fratrådt som direktørDato: 04.10.2021
Registreringsdato: 04.10.2021 -
TØMRERMESTER THORKILD JESPERSEN A/S (Nu: THORKILD JESPERSEN A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.10.2021
Registreringsdato: 04.10.2021
Blå bog (fortsat)
Lars har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 9 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
04.01.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
16.01.2001 - 04.10.2021
Direktør
01.08.2008 - 04.10.2021
Reel ejer
28.11.2012 - 31.03.2022
Bestyrelsesmedlem
04.10.2021 - 31.03.2022
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
20.12.2016 - 27.05.2019
Direktør og Bestyrelsesmedlem
20.12.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.05.2019 - 30.04.2021
Reel ejer
01.05.2021 - 30.06.2021
Reel ejer
01.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 43%
Lars Ejnar Als Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LARSEN HOLDING BROVST ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.206' DKK. Igennem holdingselskabet LARSEN HOLDING BROVST ApS har Lars derfor også ejerandele i Tømrermester Thorkild Jespersen A/S (33.34-49.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Lars Ejnar Als Larsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Tømrermester Thorkild Jespersen A/S kunne offentliggøre et overskud på 3.595' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor THORKILD JESPERSEN A/S kunne offentliggøre et underskud på 728' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 713' DKK (Tømrermester Thorkild Jespersen A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.206' DKK (LARSEN HOLDING BROVST ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.647' DKK (Tømrermester Thorkild Jespersen A/S).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Thorkild Dahl Jespersen.