Erling Mikkelsen
Erhvervsaktiv siden: | 15. maj 2000 (24 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | NØRGAARD MIKKELSEN, VEJLE ApS (Ejer) |
Største overskud: | 5.058' DKK TREKANTENS TRANSPORT ApS (2018-19) |
Største underskud: | -1.026' DKK Erling Mikkelsen Vejle ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 13.892' DKK NØRGAARD MIKKELSEN, VEJLE ApS (2013-14) |
Største gæld: | 7.737' DKK NØRGAARD MIKKELSEN, VEJLE ApS (2015-16) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Mikkelsen Ejendomme ApS (2023-24) |
Længste aktivitet: | Direktør af TREKANTENS TRANSPORT ApS (17 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2000 hos NØRGAARD MIKKELSEN, VEJLE ApS (tidligere PBH 27.315 ApS) med titlen som Ejer og Direktør. Erling Mikkelsen købte en part af virksomheden d. 15. maj 2000 og havde dermed en andel på 50-66.65%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Erling af: Jette Nørgaard. Titlen som Ejer og Direktør bestred Erling i 16 år, før stoppet d. 24. maj 2016.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2013-14 kunne vise et overskud på 1.292' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 5. oktober 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Erling Mikkelsen Vejle ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Mikkelsen Ejendomme ApS
Via Erling Mikkelsen Vejle ApS
Direktørposter (2)
-
Erling Mikkelsen Vejle ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.05.2016 -
Mikkelsen Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.10.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
Vognmandsforeningen af 2015 F.M.B.A. (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.10.2022
Registreringsdato: 19.10.2022 -
TREKANTENS TRANSPORT ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.06.2020
Registreringsdato: 11.06.2020 -
Mikkelsen Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 31.10.2018
Registreringsdato: 31.10.2018
Blå bog (fortsat)
Erling har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
31.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
25.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
02.11.2015 - 31.08.2017
Bestyrelsesmedlem
07.11.2017 - 19.10.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
01.07.2002 - 11.06.2020
Ejerandel: 100% -
Ejer
15.05.2000 - 24.05.2016
Direktør
28.07.2000 - 05.10.2017
Reel ejer
25.05.2016 - 05.10.2017
Ejerandel: 100%
Erling Mikkelsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Erling Mikkelsen Vejle ApS (ejer pt. 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 13.415' DKK. Igennem holdingselskabet Erling Mikkelsen Vejle ApS har Erling derfor også ejerandele i Mikkelsen Ejendomme ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Erling Mikkelsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor TREKANTENS TRANSPORT ApS kunne offentliggøre et overskud på 5.058' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Erling Mikkelsen Vejle ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.026' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 646' DKK (Erling Mikkelsen Vejle ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 13.415' DKK (Erling Mikkelsen Vejle ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 128' DKK (Mikkelsen Ejendomme ApS).