Hans Peter Ubbe
Erhvervsaktiv: | 1. jul. 2000 - 27. sep. 2000 |
Karrieren startede hos: | IT GENBRUG P/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 58' DKK ZIGZAG INVEST ApS (2023-24) |
Største underskud: | -4' DKK ZIGZAG INVEST ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 394' DKK ZIGZAG INVEST ApS (2023-24) |
Største gæld: | 1.932' DKK ZIGZAG INVEST ApS (2013-14) |
Længste aktivitet: | Ejer af ZIGZAG INVEST ApS (23 år 11 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2000 ved IT GENBRUG P/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Hans Peter Ubbe i 1 år 1 måned, før stoppet den 7. august 2001.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 22. maj 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ZIGZAG INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
ZIGZAG INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.09.2000
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
CASA NOVA PROJEKT- OG EJENDOMSUDVIKLING A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.06.2008
Registreringsdato: 13.06.2008 -
CASA NOVA PROJEKT- OG EJENDOMSUDVIKLING A/S (Nu: CASA NOVA A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.06.2008
Registreringsdato: 13.06.2008 -
CASA NOVA PROJEKT- OG EJENDOMSUDVIKLING A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.03.2006
Registreringsdato: 16.03.2006
Blå bog (fortsat)
Hans har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
16.03.2006 - 13.06.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.12.2003 - 13.06.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2000 - 07.08.2001
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.08.2000 - 31.07.2001
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
07.08.2000 - 27.09.2000
Ejer og Direktør
28.09.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Hans har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 6 måneder fra 2003 til 2008 hos CASA NOVA A/S.