Anders Møller Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2007 (17 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | MIN BOLIGHANDEL Værløse & Farum ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.509' DKK AHA HOLDING 2014 ApS (2020) |
Største underskud: | -855' DKK AHA HOLDING 2014 ApS (2023) |
Største egenkapital: | 1.807' DKK AHA HOLDING 2014 ApS (2020) |
Største gæld: | 2.185' DKK MIN BOLIGHANDEL ApS (Nu: MIN BOLIGHANDEL Værløse & Farum ApS) (2018) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos Min Bolighandel Koncept ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af MIN BOLIGHANDEL Værløse & Farum ApS (13 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2007 ved MIN BOLIGHANDEL Værløse & Farum ApS (tidligere AHA CONSULTING ApS) som Direktør og Reel ejer. Rollen som Direktør havde Anders Møller Hansen i 13 år 4 måneder, før fratrædelsen den 1. november 2020.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen ejendomsmæglere mv.. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 233' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AHA HOLDING 2014 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
AHA-Consulting ApS
Via AHA HOLDING 2014 ApS
Direktørposter (2)
-
AHA HOLDING 2014 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.09.2014 -
AHA-Consulting ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.10.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
AHA CONSULTING ApS (Nu: MIN BOLIGHANDEL Værløse & Farum ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.11.2020
Registreringsdato: 01.11.2020 -
Min Bolighandel Koncept ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.11.2020
Registreringsdato: 01.11.2020 -
AHA-Consulting ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.10.2020
Registreringsdato: 30.10.2020
Blå bog (fortsat)
Anders har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
30.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
04.09.2014 - Stadig aktiv
Ejer
13.11.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
07.11.2019 - 20.07.2021
Ejerandel: 16,67% -
Direktør og Reel ejer
21.06.2019 - 01.11.2020
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
30.09.2014 - 04.06.2018
Reel ejer
01.07.2019 - 01.11.2020
Ejerandel: 33,33%
Anders Møller Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AHA HOLDING 2014 ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 351' DKK. Igennem sit holdingselskab AHA HOLDING 2014 ApS har Anders dermed også ejerandele i AHA-Consulting ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Anders Møller Hansen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor AHA HOLDING 2014 ApS fremviste et overskud på 1.509' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor AHA HOLDING 2014 ApS fremviste et underskud på 855' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 601' DKK (Min Bolighandel Koncept ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 855' DKK (AHA HOLDING 2014 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 724' DKK (Min Bolighandel Koncept ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -905' DKK (AHA-Consulting ApS).