Anne Dybbroe
Erhvervsaktiv: | 22. nov. 2000 - 31. maj 2024 |
Karrieren startede hos: | Jysk Arkiv Service ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 18.286' DKK VOGA ApS (2016) |
Største underskud: | -15.755' DKK VOGA HOLDING ApS (2015) |
Største egenkapital: | 48.865' DKK VOGA ApS (2016) |
Største gæld: | 75.858' DKK VOGA ApS (2016) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos VOGA ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af NAPUS A/S (23 år 6 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Anne Dybbroe. Den første gang Anne var registreret som erhvervsdrivende ifølge Erhvervs & Selskabsstyrelsen var tilbage i 2000 i Jysk Arkiv Service ApS (tidligere JYSK ARKIV SERVICE A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Anne Dybbroe i 14 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 9. september 2015.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor arkiver. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013-14 som viste et underskud på 189' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 13. august 2020.
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
NAPUS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2024
Registreringsdato: 31.05.2024 -
JYSK ARKIV SERVICE A/S (Nu: Jysk Arkiv Service ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.03.2016
Registreringsdato: 01.03.2016 -
VOGA HOLDING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.09.2015
Registreringsdato: 09.09.2015
Blå bog (fortsat)
Anne har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har i alt varet 23 år 6 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
22.11.2000 - 31.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.11.2000 - 09.09.2015
Direktør
01.02.2009 - 01.03.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.10.2010 - 09.09.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.10.2010 - 09.09.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Anne Dybbroe har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i VOGA ApS der præsenterede et overskud på 380' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i VOGA HOLDING ApS der præsenterede et underskud på 15.755' DKK.
Anne har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 23 år 6 måneder fra 2000 til 2024 hos NAPUS A/S.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.597' DKK (VOGA ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 18.573' DKK (VOGA HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 15.807' DKK (VOGA ApS).