Torben Bonne Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 21. dec. 2000 (23 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | BRUGGER & NIELSEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.837' DKK NODO ApS (Nu: Nodo Arkitekter ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -225' DKK Favrskov Byg ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 4.643' DKK NODO ApS (Nu: Nodo Arkitekter ApS) (2020-21) |
Største gæld: | 12.568' DKK Favrskov Byg ApS (2017-18) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos NODO ApS (Nu: Nodo Arkitekter ApS) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Direktør af BONNE JENSEN HOLDING ApS (17 år 8 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2000 ved BRUGGER & NIELSEN A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Torben Bonne Jensen i 11 år 10 måneder, før stoppet den 31. oktober 2012.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor indretningsarkitekter og rumdesign. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. oktober 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BONNE JENSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Nodo Arkitekter ApS
Via BONNE JENSEN HOLDING ApS -
Nodo Living ApS
Via BONNE JENSEN HOLDING ApS -
Favrskov Byg ApS
Via Nodo Living ApS
Direktørposter (3)
-
Favrskov Byg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.03.2017 -
Nodo Arkitekter ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.01.2010 -
BONNE JENSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.01.2007
Bestyrelsesposter (1)
-
Favrskov Byg ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.03.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Favrskov Byg ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.03.2017
Registreringsdato: 07.03.2017 -
Favrskov Byg ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.03.2017
Registreringsdato: 07.03.2017 -
BRUGGER & NIELSEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.10.2012
Registreringsdato: 31.10.2012
Blå bog (fortsat)
Torben har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer
07.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via Nodo Living ApS -
Reel ejer
12.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Direktør
15.01.2007 - Stadig aktiv
Ejer
20.01.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
20.01.2010 - 29.09.2019
Direktør
20.01.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.09.2019 - 26.04.2021
Reel ejer
27.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
21.12.2000 - 31.10.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Torben Bonne Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BONNE JENSEN HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.878' DKK. Igennem holdingselskabet BONNE JENSEN HOLDING ApS har Torben derfor også ejerandele i Nodo Arkitekter ApS (33.34-49.99%) og Nodo Living ApS (33.34-49.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Torben Bonne Jensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor NODO ApS (Nu: Nodo Arkitekter ApS) kunne offentliggøre et overskud på 2.837' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor Favrskov Byg ApS kunne offentliggøre et underskud på 225' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 1.821' DKK (NODO ApS (Nu: Nodo Arkitekter ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 10' DKK (Nodo Living ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 4.547' DKK (NODO ApS (Nu: Nodo Arkitekter ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -41' DKK (Nodo Living ApS).
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Arne Nielsen.