Pantaleone Poul Fraulo
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2001 (23 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | FLOREA DK. ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af K/S WINDPARK GREFRATH I (16 år 9 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2001 ved FLOREA DK. ApS i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Pantaleone Poul Fraulo i 8 år 9 måneder, før fratrædelsen den 3. november 2009.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor planteforhandlere og havecentre. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 3. november 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
K/S WINDPARK GREFRATH I
Ejerandel: 100%
Bestyrelsesposter (1)
-
K/S WINDPARK GREFRATH I
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.12.2007
Ejendomme (2)
Tidslinje (6)
-
FLOREA DK. ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.11.2009
Registreringsdato: 03.11.2009 -
FLOREA A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.12.2008
Registreringsdato: 30.12.2008 -
K/S WINDPARK GREFRATH I (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.12.2007
Registreringsdato: 30.12.2007
Blå bog (fortsat)
Pantaleone har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Bestyrelsesmedlem
30.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.02.2001 - 03.11.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.05.2001 - 30.12.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Pantaleone' netværk er Michael Jensen.