Steen Albrechtsen
Erhvervsaktiv siden: | 18. dec. 2000 (23 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | JS HANDEL OG INVEST ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.001' DKK ADVICE CAPITAL A/S (2020) |
Største underskud: | -1.201' DKK ADVICE CAPITAL A/S (2022) |
Største egenkapital: | 2.389' DKK JS HANDEL OG INVEST ApS (2022-23) |
Største gæld: | 6.794' DKK JS HANDEL OG INVEST ApS (2015-16) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos ADVICE CAPITAL A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af JS HANDEL OG INVEST ApS (23 år 9 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2000 ved JS HANDEL OG INVEST ApS som Direktør og Ejer. Rollen som Direktør har Steen Albrechtsen nu besiddet i 23 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 284' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
JS HANDEL OG INVEST ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Coller & Gattuso Aps
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Coller & Gattuso Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.01.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
ADVICE CAPITAL A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 27.08.2021
Tidslinje (11)
-
ADVICE CAPITAL A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.08.2021
Registreringsdato: 27.08.2021 -
ADVICE CAPITAL A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.08.2021
Registreringsdato: 26.08.2021 -
ADVICE CAPITAL A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.05.2021
Registreringsdato: 27.05.2021
Blå bog (fortsat)
Steen har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
29.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
27.05.2021 - 26.08.2021
Bestyrelsesmedlem
27.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
18.12.2000 - Stadig aktiv
Ejer
25.02.2008 - 31.07.2016
Ejer
01.08.2016 - 02.06.2019
Reel ejer
01.08.2016 - Stadig aktiv
Ejer
03.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor Coller & Gattuso Aps fremviste et overskud på 651' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor JS HANDEL OG INVEST ApS fremviste et underskud på 729' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Steen' netværk er Lars Peter Fetterlein.