Jan Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2000 (23 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | CAM-LINE HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 16.853' DKK VICH-M 5181 ApS (Nu: UNIWOOD ApS) (2022) |
Største underskud: | -887' DKK Restaurant D'Wine ApS (Nu: 104452 ekp ApS) (2016-17) |
Største egenkapital: | 17.063' DKK VICH-M 5181 ApS (Nu: UNIWOOD ApS) (2022) |
Største gæld: | 54.852' DKK TAGE PEETZ & CO. A/S (Nu: SÖDRA TIMBER A/S) (2019) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos TAGE PEETZ & CO. A/S (Nu: SÖDRA TIMBER A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af CAM-LINE HOLDING ApS (23 år 9 måneder) |
Karrieren som leder startede i 2000 ved CAM-LINE HOLDING ApS (tidligere VICH-M 5176 ApS) i rollen som Ejer og Direktør. Jan Hansen erhvervede virksomheden CAM-LINE HOLDING ApS d. 1. december 2000. Jan har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Direktør har Jan nu bestreddet i 23 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 23 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab fra 2023 som viste et overskud på 229' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CAM-LINE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
UNIWOOD ApS
Via CAM-LINE HOLDING ApS -
Bulow & Hansen Ejendomme ApS
Via CAM-LINE HOLDING ApS -
Blokhus Biobrændsel ApS
Via CAM-LINE HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
UNIWOOD ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.01.2001 -
Blokhus Biobrændsel ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2024 -
CAM-LINE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.01.2001 -
Bulow & Hansen Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.01.2024
Tidslinje (13)
-
Blokhus Biobrændsel ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.03.2024
Registreringsdato: 01.03.2024 -
Bulow & Hansen Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.01.2024
Registreringsdato: 02.01.2024 -
TAGE PEETZ & CO. A/S (Nu: SÖDRA TIMBER A/S)
Fratrådt som direktørDato: 17.12.2020
Registreringsdato: 17.12.2020
Blå bog (fortsat)
Jan har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
20.02.2024 - Stadig aktiv
Direktør
01.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
02.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.12.2000 - Stadig aktiv
Direktør
18.01.2001 - Stadig aktiv
Reel ejer
21.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.12.2000 - Stadig aktiv
Direktør
25.01.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
24.01.2001 - 17.12.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Jan Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CAM-LINE HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 16.167' DKK. Gennem holdingselskabet CAM-LINE HOLDING ApS har Jan derfor også andele i UNIWOOD ApS (33.34-49.99%), Bulow & Hansen Ejendomme ApS (50-66.65%) og Blokhus Biobrændsel ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Jan Hansen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor VICH-M 5181 ApS (Nu: UNIWOOD ApS) kunne fremvise et overskud på 16.853' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor VICH-M 5181 ApS (Nu: UNIWOOD ApS) kunne fremvise et underskud på 87' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 229' DKK (CAM-LINE HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 87' DKK (VICH-M 5181 ApS (Nu: UNIWOOD ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 16.167' DKK (CAM-LINE HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 96' DKK (VICH-M 5181 ApS (Nu: UNIWOOD ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Ole Bülow Christensen.