Anders Hviid Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 23. aug. 2000 (24 år) |
Karrieren startede hos: | BYERNES VARME- OG SANITETS-SERVICE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.806' DKK BYERNES VARME- OG SANITETS-SERVICE A/S (2016) |
Største underskud: | -1.470' DKK BYERNES VARME- OG SANITETS-SERVICE A/S (2020) |
Største egenkapital: | 5.160' DKK BYERNES VARME- OG SANITETS-SERVICE A/S (2016) |
Største gæld: | 5.405' DKK BYERNES VARME- OG SANITETS-SERVICE A/S (2014) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos BYERNES VARME- OG SANITETS-SERVICE A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BYERNES VARME- OG SANITETS-SERVICE A/S (5 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2000 ved BYERNES VARME- OG SANITETS-SERVICE A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Anders Hviid Pedersen i 5 år 10 måneder, før stoppet den 1. juli 2006.
I dag arbejder virksomheden med vvs- og blikkenslagerforretninger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 1.165' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Esda ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
WeWatch Capital A/S
Via Esda ApS -
Solgården MiniInvest ApS
Via WeWatch Capital A/S -
Solgården Holding A/S
Via Solgården MiniInvest ApS -
Solgården Invest ApS
Via Solgården Holding A/S
Direktørposter (1)
-
Esda ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.11.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
WeWatch Capital A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.04.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
WeWatch ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.09.2023
Registreringsdato: 08.09.2023 -
WeWatch Capital A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.04.2022
Registreringsdato: 14.04.2022 -
Esda ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.11.2020
Registreringsdato: 19.11.2020
Blå bog (fortsat)
Anders har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
14.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via Esda ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
19.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
19.11.2020 - 08.09.2023
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
03.09.2001 - 09.11.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.08.2000 - 01.07.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Anders Hviid Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Esda ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -30' DKK. Igennem holdingselskabet Esda ApS har Anders derfor også ejerandele i WeWatch Capital A/S (20-24.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Anders Hviid Pedersen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Esda ApS kunne offentliggøre et underskud på 55' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.165' DKK (BYERNES VARME- OG SANITETS-SERVICE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.035' DKK (WeWatch Capital A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -30' DKK (Esda ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Elisabeth Pedersen.