Jens Bjørnmose
Erhvervsaktiv siden: | 15. maj 2000 (24 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | MARINEOLIESELSKABET AF 31.12.1992 A/S (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af Panda Media (5 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2000 ved MARINEOLIESELSKABET AF 31.12.1992 A/S i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Jens Bjørnmose i 3 år, før stoppet den 30. maj 2003.
Dengang var virksomhedens branche indenfor engroshandel med motorbrændstof, brændsel, smøreolie mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 20. oktober 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Panda Media
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Panda Media (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 28.01.2019
Registreringsdato: 28.01.2019 -
STATOIL GAZELLE A/S (Nu: NATURGAS FYN A/S)
Fratrådt som direktørDato: 01.01.2004
Registreringsdato: 01.01.2004 -
STATOIL GAZELLE A/S (Nu: NATURGAS FYN A/S)
Tilknyttet som direktørDato: 15.08.2003
Registreringsdato: 15.08.2003
Blå bog (fortsat)
Jens har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 1 måned.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
28.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
15.08.2003 - 01.01.2004
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
15.05.2000 - 30.05.2003
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
15.05.2000 - 30.05.2003
Ejerandel: Intet ejerskab