Bo Møller
Erhvervsaktiv siden: | 12. maj 2000 (24 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | 2 B SILKEBORG ApS (Direktør) |
Største overskud: | 210' DKK Købmanden i Balle ApS (2020-21) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 422' DKK Købmanden i Balle ApS (2020-21) |
Største gæld: | 323' DKK Købmanden i Balle ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Købmanden i Balle ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af Købmanden i Balle ApS (4 år) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2000 ved 2 B SILKEBORG ApS i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Bo Møller i 1 år 6 måneder, før fratrædelsen den 15. november 2001.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 17. marts 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Købmanden i Balle ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100%
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Købmanden i Balle ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.08.2022
Registreringsdato: 11.08.2022 -
Købmanden i Balle ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.08.2020
Registreringsdato: 28.08.2020 -
Købmanden i Balle ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.08.2020
Registreringsdato: 28.08.2020
Blå bog (fortsat)
Bo har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
28.08.2020 - 11.08.2022
Ejer
28.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
04.11.2015 - 09.04.2019
Ejerandel: 100% -
Direktør
04.11.2015 - 22.08.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
12.05.2000 - 15.11.2001
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor Købmanden i Balle ApS landede et overskud på 210' DKK.