Frits Johan Horstmann
Erhvervsaktiv siden: | 5. apr. 2000 (24 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | BRIDGE VENTURES FUND III A/S (Direktør) |
Største overskud: | 13.059' DKK INSHARE ApS (Nu: MOL EJENDOMME ApS) (2017-18) |
Største underskud: | -2.610' DKK K/S BROENGE, ISHØJ (2016) |
Største egenkapital: | 37.868' DKK INSHARE ApS (Nu: MOL EJENDOMME ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 33.094' DKK INSHARE ApS (Nu: MOL EJENDOMME ApS) (2018-19) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos INSHARE ApS (Nu: MOL EJENDOMME ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af HORSTMANN HOLDING ApS (18 år 2 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 2000 hos BRIDGE VENTURES FUND III A/S i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Frits Johan Horstmann i 6 år 6 måneder, inden stoppet den 1. november 2006.
Virksomhedens branche var dengang indenfor investeringsselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 6. december 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HORSTMANN HOLDING ApS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Direktørposter (1)
-
HORSTMANN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.07.2006
Ejendomme (1)
Tidslinje (26)
-
K/S BROENGE, ISHØJ (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 18.02.2019
Registreringsdato: 18.02.2019 -
BROENGE 1-9, ISHØJ ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 08.02.2019
Registreringsdato: 08.02.2019 -
BROENGE 1-9, ISHØJ ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.06.2018
Registreringsdato: 19.06.2018
Blå bog (fortsat)
Frits har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Bestyrelsesmedlem
14.07.2006 - 16.06.2009
Ejer
14.07.2006 - 20.12.2015
Reel ejer
14.07.2006 - 03.06.2018
Direktør
14.07.2006 - Stadig aktiv
Ejer
21.12.2015 - 02.03.2017
Ejer
03.03.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
04.06.2018 - 09.02.2020
Reel ejer
10.02.2020 - 07.12.2020
Reel ejer
08.12.2020 - 12.10.2021
Reel ejer
13.10.2021 - 26.06.2022
Reel ejer
27.06.2022 - 06.12.2022
Reel ejer
07.12.2022 - 18.04.2023
Reel ejer
19.04.2023 - 25.09.2023
Reel ejer
26.09.2023 - 29.10.2023
Reel ejer
30.10.2023 - 30.01.2024
Reel ejer
31.01.2024 - 24.03.2024
Reel ejer
25.03.2024 - 26.05.2024
Reel ejer
27.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 67,92% -
Ejer
31.12.2000 - 18.02.2019
Reel ejer
25.08.2017 - 18.02.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
31.12.2000 - 08.02.2019
Direktør
15.03.2001 - 15.03.2010
Direktør
11.10.2012 - 19.06.2018
Ejerandel: 10-14.99% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
14.07.2006 - 20.10.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.01.2007 - 24.06.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor K/S BROENGE, ISHØJ landede et overskud på 2.302' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor K/S BROENGE, ISHØJ landede et underskud på 2.610' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 1.903' DKK (INSHARE ApS (Nu: MOL EJENDOMME ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 481' DKK (HORSTMANN HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 37.868' DKK (INSHARE ApS (Nu: MOL EJENDOMME ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 216' DKK (HORSTMANN HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Frits' netværk er Gunnar Andersen.