Henrik Kurt Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 29. mar. 2000 (24 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | VILHELM LAURITZEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 37.206' DKK VILHELM LAURITZEN A/S (Nu: Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S) (2020) |
Største underskud: | -358' DKK WILDERSGADE 41 A/S (Nu: WILDERSGADE 41 ApS) (2016) |
Største egenkapital: | 41.553' DKK VILHELM LAURITZEN A/S (Nu: Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S) (2021) |
Største gæld: | 70.124' DKK VILHELM LAURITZEN A/S (Nu: Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S) (2017) |
Flest årsværk: | 137 årsværk hos VILHELM LAURITZEN A/S (Nu: Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S) (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af HEKUCH Holding ApS (5 år 6 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2000 i VILHELM LAURITZEN A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Henrik Kurt Christensen i 3 måneder, før fratrædelsen d. 14. juli 2000.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 14. juli 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HEKUCH Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Hilbro ApS
Via HEKUCH Holding ApS
Direktørposter (2)
-
HEKUCH Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.03.2019 -
Hilbro ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.04.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
oneplusmore IVS (Nu: Hilbro ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 02.04.2019
Registreringsdato: 02.04.2019 -
HEKUCH Holding IVS (Nu: HEKUCH Holding ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.03.2019
Registreringsdato: 31.03.2019 -
HEKUCH Holding IVS (Nu: HEKUCH Holding ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 31.03.2019
Registreringsdato: 31.03.2019
Blå bog (fortsat)
Henrik har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
02.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
31.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
09.08.2012 - 30.04.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.10.2001 - 23.06.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.07.2000 - 16.05.2001
Ejerandel: Intet ejerskab
Henrik Kurt Christensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HEKUCH Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 24' DKK. Igennem holdingselskabet HEKUCH Holding ApS har Henrik derfor også ejerandele i Hilbro ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Henrik Kurt Christensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Henrik Kurt Christensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i AI-GRUPPEN A/S (Nu: AI A/S) der præsenterede et overskud på 1.930' DKK.
Henrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 8 måneder fra 2001 til 2006 hos AKTIESELSKABET AF 23. JUNI 2006.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 19.602' DKK (VILHELM LAURITZEN A/S (Nu: Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 44' DKK (oneplusmore IVS (Nu: Hilbro ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 32.335' DKK (VILHELM LAURITZEN A/S (Nu: Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -234' DKK (oneplusmore IVS (Nu: Hilbro ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Jannic Michael Rasmussen.