Ulla Skov Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2000 (24 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE ULLA SKOV ANDERSEN ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.293' DKK ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE ULLA SKOV ANDERSEN ApS (2023) |
Største underskud: | -35' DKK LÆGEHUSET RÅDHUSGADE 9. AABENRAA ApS (2023) |
Største egenkapital: | 4.123' DKK ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE ULLA SKOV ANDERSEN ApS (2023) |
Største gæld: | 2.301' DKK LÆGEHUSET RÅDHUSGADE 9. AABENRAA ApS (2021) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE ULLA SKOV ANDERSEN ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE ULLA SKOV ANDERSEN ApS (24 år 3 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede i 2000 hos ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE ULLA SKOV ANDERSEN ApS i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Ulla Skov Andersen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Ulla nu bestreddet i 24 år 3 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor alment praktiserende læger. Her mere end 24 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 1.293' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE ULLA SKOV ANDERSEN ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
LÆGEHUSET RÅDHUSGADE 9. AABENRAA ApS
Via ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE ULLA SKOV ANDERSEN ApS
Direktørposter (2)
-
LÆGEHUSET RÅDHUSGADE 9. AABENRAA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.04.2011 -
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE ULLA SKOV ANDERSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.06.2000
Repræsentant (2)
-
Ejerforeningen Lægehuset
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 24.03.2023 -
Aabenraa Kommunes Lægekollegium
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 13.03.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Klynge Aabenraa
Fratrådt som repræsentantDato: 24.04.2023
Registreringsdato: 24.04.2023 -
EJERFORENINGEN LÆGEHUSET V/LÆGE EJVIND HARTMANN (Nu: Ejerforeningen Lægehuset)
Tilknyttet som repræsentantDato: 24.03.2023
Registreringsdato: 24.03.2023 -
Aabenraa Kommunes Lægekollegium
Tilknyttet som repræsentantDato: 13.03.2023
Registreringsdato: 13.03.2023
Blå bog (fortsat)
Ulla har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
24.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
13.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
29.04.2011 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE ULLA SKOV ANDERSEN ApS -
Stifter og Ejer
01.06.2000 - Stadig aktiv
Direktør og Reel ejer
14.06.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Repræsentant
11.01.2023 - 24.04.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE ULLA SKOV ANDERSEN ApS kunne fremvise et overskud på 1.293' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor LÆGEHUSET RÅDHUSGADE 9. AABENRAA ApS kunne fremvise et underskud på 35' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.293' DKK (ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE ULLA SKOV ANDERSEN ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 35' DKK (LÆGEHUSET RÅDHUSGADE 9. AABENRAA ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.123' DKK (ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE ULLA SKOV ANDERSEN ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.757' DKK (LÆGEHUSET RÅDHUSGADE 9. AABENRAA ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ulla' netværk er Hanne Bech Michelsen.