Ditte Balling Fejerskov
Erhvervsaktiv siden: | 12. maj 2000 (24 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | TANDLÆGE M. BALLING. STRUER ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.291' DKK TANDLÆGE M. BALLING. STRUER ApS (2014-15) |
Største underskud: | -167' DKK TANDLÆGE M. BALLING. STRUER ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 4.490' DKK TANDLÆGE M. BALLING. STRUER ApS (2020-21) |
Største gæld: | 261' DKK TANDLÆGE M. BALLING. STRUER ApS (2014-15) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos TANDLÆGE M. BALLING. STRUER ApS (2019-20) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af TANDLÆGE M. BALLING. STRUER ApS (11 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2000 ved TANDLÆGE M. BALLING. STRUER ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Ditte Balling Fejerskov i 11 år 9 måneder, før stoppet den 23. februar 2012.
Nu arbejder virksomheden med ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023-24 kunne vise et overskud på 227' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Go-Italy
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Go-Italy (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2020
Registreringsdato: 01.01.2020 -
TANDLÆGE M. BALLING. STRUER ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.02.2012
Registreringsdato: 23.02.2012 -
TANDLÆGE M. BALLING. STRUER ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.05.2000
Registreringsdato: 12.05.2000
Blå bog (fortsat)
Ditte har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
12.05.2000 - 23.02.2012
Ejerandel: Intet ejerskab