Jannik Steen Meibom
Erhvervsaktiv siden: | 28. aug. 2000 (24 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | NHL DATA ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.886' DKK NHL DATA ApS (2017) |
Største underskud: | -22' DKK Joes Boxing Gym ApS (2020) |
Største egenkapital: | 2.121' DKK NHL DATA ApS (2017) |
Største gæld: | 5.636' DKK NHL DATA ApS (2023) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos NHL DATA ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af NHL DATA ApS (13 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2000 hos NHL DATA ApS (tidligere NHL DATA UNDER STIFTELSE) som Direktør, Bestyrelsesmedlem, Stifter og Ejer. Titlen som Direktør havde Jannik Steen Meibom i , inden stoppet den 29. august 2000.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 132' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
NHL DATA ApS
Ejerandel: 15-19.99% -
Develosum ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Joes Boxing Gym ApS
Via Develosum ApS
Direktørposter (2)
-
NHL DATA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.10.2012 -
Develosum ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2017
Repræsentant (1)
-
Vejlauget Mit Hjem
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 14.04.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
NHL DATA ApS (15-19.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.03.2024
Registreringsdato: 05.03.2024 -
Vejlauget Mit Hjem
Tilknyttet som repræsentantDato: 14.04.2023
Registreringsdato: 14.04.2023 -
NHL Data Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 19.12.2017
Registreringsdato: 19.12.2017
Blå bog (fortsat)
Jannik har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
14.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
19.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
27.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
28.08.2000 - 29.08.2000
Bestyrelsesmedlem
28.08.2000 - 25.11.2013
Reel ejer
22.09.2011 - 13.06.2017
Ejer
22.09.2011 - 14.06.2017
Direktør
16.10.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.06.2017 - 04.03.2024
Ejer
05.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 18% -
Stifter, Ejer og Direktør
14.06.2017 - 19.12.2017
Ejerandel: 100%
Jannik Steen Meibom er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Develosum ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 698' DKK. Igennem sit holdingselskab Develosum ApS har Jannik dermed også ejerandele i NHL DATA ApS (15-19.99%) samt Joes Boxing Gym ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Jannik Steen Meibom, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor NHL DATA ApS fremviste et overskud på 1.886' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor Develosum ApS fremviste et underskud på 3' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 132' DKK (NHL DATA ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 698' DKK (Develosum ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 100' DKK (Joes Boxing Gym ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jannik' netværk er Peter Lykke.