Britt Andbæk Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 18. aug. 2000 (24 år) |
Karrieren startede hos: | MEJLBY-HEDEBY MASKINSTATION A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 44.204' DKK MEJLBY-HEDEBY HOLDING ApS (2013-14) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 143.636' DKK MEJLBY-HEDEBY HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 115.312' DKK MEJLBY-HEDEBY MASKINSTATION A/S (2014-15) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos MEJLBY-HEDEBY MASKINSTATION A/S (2015-16) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MEJLBY-HEDEBY MASKINSTATION A/S (24 år) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2000 hos MEJLBY-HEDEBY MASKINSTATION A/S som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Britt Andbæk Pedersen nu besiddet i 24 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen serviceydelser i forbindelse med planteavl. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 12.691' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Mejlby Planteavl I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
B. Andbæk Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
MEJLBY-HEDEBY HOLDING ApS
Via B. Andbæk Holding ApS -
MEJLBY-HEDEBY MASKINSTATION A/S
Via MEJLBY-HEDEBY HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
B. Andbæk Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.11.2019
Tidslinje (16)
-
Andbæk Holding ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 26.11.2019
Registreringsdato: 26.11.2019 -
MEJLBY-HEDEBY HOLDING ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 26.11.2019
Registreringsdato: 26.11.2019 -
B. Andbæk Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 26.11.2019
Registreringsdato: 26.11.2019
Blå bog (fortsat)
Britt har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
26.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
26.11.2019 - 26.11.2019
Ejerandel: 50% -
Ejer
13.03.2014 - 04.01.2018
Ejer
05.01.2018 - 26.11.2019
Reel ejer
05.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
18.01.2018 - 27.06.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Britt Andbæk Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn B. Andbæk Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 77.681' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne MEJLBY-HEDEBY HOLDING ApS (50%) samt MEJLBY-HEDEBY HOLDING ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Britt Andbæk Pedersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor MEJLBY-HEDEBY HOLDING ApS fremviste et overskud på 44.204' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Britt' netværk er Laurids Erik Andersen.