Morten Lorentz Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2000 (24 år) |
Karrieren startede hos: | MLP HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 597' DKK GENOMIC EXPRESSION ApS (2017) |
Største underskud: | -947' DKK GENOMIC EXPRESSION ApS (2018) |
Største egenkapital: | 947' DKK GENOMIC EXPRESSION ApS (2017) |
Største gæld: | 12.754' DKK GENOMIC EXPRESSION ApS (2017) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos MLP HOLDING ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af MLP HOLDING ApS (18 år) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2000 ved MLP HOLDING ApS i rollen som Direktør, Bestyrelsesmedlem, Stifter og Ejer. Rollen som Direktør bestred Morten Lorentz Pedersen i 1 år 10 måneder, før stoppet den 15. juli 2002.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et underskud på 5' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MLP HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Morten Lorentz
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
GENOMIC EXPRESSION ApS UNDER KONKURS
Via MLP HOLDING ApS -
LEGOMICS ApS
Via MLP HOLDING ApS
Bestyrelsesposter (2)
-
MLP HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.10.2016 -
LEGOMICS ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 13.06.2014
Tidslinje (17)
-
GENOMIC EXPRESSION ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.08.2023
Registreringsdato: 01.08.2023 -
MLP HOLDING ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.10.2016
Registreringsdato: 27.10.2016 -
LEGOMICS IVS (Nu: LEGOMICS ApS)
Fratrådt som direktørDato: 30.05.2016
Registreringsdato: 30.05.2016
Blå bog (fortsat)
Morten har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 4 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
23.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
23.11.2000 - 23.12.2002
Direktør
23.11.2000 - 23.12.2002
Reel ejer
01.09.2006 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.03.2011 - 01.08.2023
Ejerandel: 45,2% -
Direktør
13.06.2014 - 30.05.2016
Ejer og Bestyrelsesmedlem
13.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.09.2000 - 15.07.2002
Ejer
01.09.2006 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
27.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Morten Lorentz Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MLP HOLDING ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -179' DKK. Gennem holdingselskabet MLP HOLDING ApS har Morten derfor også andele i GENOMIC EXPRESSION ApS (33.34-49.99%) og LEGOMICS ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Morten Lorentz Pedersen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor MLP HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 271' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor LEGOMICS IVS (Nu: LEGOMICS ApS) kunne fremvise et underskud på 488' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 488' DKK (LEGOMICS IVS (Nu: LEGOMICS ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -179' DKK (MLP HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -526' DKK (LEGOMICS IVS (Nu: LEGOMICS ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Gitte Laurette Pedersen.