Annie Kirstine Terp Thomsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2009 (14 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | FONDEN HARTEVÆRKET (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 917' DKK FONDEN HARTEVÆRKET (2021) |
Største underskud: | -798' DKK FONDEN HARTEVÆRKET (2017) |
Største egenkapital: | 4.176' DKK FONDEN HARTEVÆRKET (2023) |
Største gæld: | 31.300' DKK FONDEN HARTEVÆRKET (2016) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos FONDEN HARTEVÆRKET (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FONDEN HARTEVÆRKET (8 år 1 måned) |
Erhvervskarrieren startede i 2009 hos FONDEN HARTEVÆRKET i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Annie Kirstine Terp Thomsen i 8 år 1 måned, før stoppet d. 31. december 2017.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 151' DKK.
Tidslinje (2)
-
FONDEN HARTEVÆRKET
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2017
Registreringsdato: 31.12.2017 -
FONDEN HARTEVÆRKET
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.12.2009
Registreringsdato: 01.12.2009
Blå bog (fortsat)
Annie har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
20.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.12.2009 - 31.12.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Annie' netværk er Ove Buchwald.