Søren Glavind Bo
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2000 (24 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | SGB HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 4.063' DKK VITANI A/S (2017) |
Største underskud: | -2.810' DKK Vitani Group A/S (2022) |
Største egenkapital: | 15.981' DKK Vitani Group A/S (2021) |
Største gæld: | 20.323' DKK VITANI A/S (2023) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos VITANI ENERGY SYSTEMS A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af SGB HOLDING ApS (24 år 2 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2000 hos SGB HOLDING ApS som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev grundlagt af Søren Glavind Bo og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør har Søren nu besiddet i 24 år 2 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor finansielle holdingselskaber. Her mere end 24 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2023 kunne fremvise et overskud på 217' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Retro Dalen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
SGB HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
CHANGE DIRECTION ApS
Via SGB HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
SGB HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2000 -
CHANGE DIRECTION ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.01.2011
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
VITANI A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.08.2021
Registreringsdato: 01.08.2021 -
VITANI BUILDING CONTROL A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.08.2021
Registreringsdato: 01.08.2021 -
VITANI ENERGY SYSTEMS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.08.2021
Registreringsdato: 01.08.2021
Blå bog (fortsat)
Søren har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
05.01.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.02.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.07.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
27.12.2018 - 01.08.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.01.2015 - 01.08.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Søren Glavind Bo er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SGB HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.466' DKK. Igennem sit holdingselskab SGB HOLDING ApS har Søren dermed også ejerandele i CHANGE DIRECTION ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Søren Glavind Bo, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Søren Glavind Bo har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos VITANI A/S der præsenterede et overskud på 4.063' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos VITANI BUILDING CONTROL A/S der præsenterede et underskud på 374' DKK.
Søren har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 4 måneder fra 2004 til 2021 hos VITANI A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.796' DKK (VITANI A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.738' DKK (VITANI A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 439' DKK (CHANGE DIRECTION ApS).