Helle Bjerg
Erhvervsaktiv siden: | 27. jun. 2000 (24 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | GEORG EJLERSEN & SØN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 930' DKK GEORG EJLERSEN & SØN A/S (2015) |
Største underskud: | -1.979' DKK GEORG EJLERSEN & SØN A/S (2023) |
Største egenkapital: | 4.438' DKK GEORG EJLERSEN & SØN A/S (2022) |
Største gæld: | 5.898' DKK GEORG EJLERSEN & SØN A/S (2018) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos GEORG EJLERSEN & SØN A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CHRISTIAN BJERG ApS (18 år 11 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2000 i GEORG EJLERSEN & SØN A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Helle Bjerg i 8 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 1. juni 2009.
Nu arbejder virksomheden med detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 1.979' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
CHRISTIAN BJERG ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.10.2005
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
GEORG EJLERSEN & SØN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2009
Registreringsdato: 01.06.2009 -
CHRISTIAN BJERG ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.10.2005
Registreringsdato: 14.10.2005 -
GEORG EJLERSEN & SØN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.2000
Registreringsdato: 27.06.2000
Blå bog (fortsat)
Helle har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
14.10.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.06.2000 - 01.06.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Helle Bjerg har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem i CHRISTIAN BJERG ApS der præsenterede et overskud på 609' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem i CHRISTIAN BJERG ApS der præsenterede et underskud på 340' DKK.
Helle har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 18 år 11 måneder fra 2005 til i dag hos CHRISTIAN BJERG ApS.
En af de forbindelser som går igen i Helle' netværk er Christian Bjerg.