Jens Venø Nielsen
Erhvervsaktiv: | 1. okt. 1986 - 6. sep. 2009 |
Karrieren startede hos: | ApS SMBK NR. 1372 (Direktør) |
Største overskud: | 986' DKK VENØ NIELSEN HOLDING ApS (2023-24) |
Største underskud: | -996' DKK BYGGEFAGENES FÆLLES GARANTISELSKAB S.M.B.A. (2022) |
Største egenkapital: | 7.214' DKK BYGGEFAGENES FÆLLES GARANTISELSKAB S.M.B.A. (2021) |
Største gæld: | 213' DKK VENØ NIELSEN HOLDING ApS (2023-24) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos VENØ NIELSEN HOLDING ApS (2023-24) |
Længste aktivitet: | Ejer af VENØ NIELSEN HOLDING ApS (26 år 7 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1986 i ApS SMBK NR. 1372 med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Jens Venø Nielsen i 4 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 11. april 1991.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1991 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 13. december 1991.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
VENØ NIELSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
VENØ NIELSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.02.1998
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
TØMRER- OG SNEDKERMESTERFIRMAET JENS VENØ NIELSEN ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.11.2009
Registreringsdato: 02.11.2009 -
VENØ NIELSEN HOLDING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.09.2009
Registreringsdato: 06.09.2009 -
TØMRER- OG SNEDKERMESTERFIRMAET JENS VENØ NIELSEN ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.07.2009
Registreringsdato: 10.07.2009
Blå bog (fortsat)
Jens har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 31 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
19.11.2003 - 10.07.2009
Bestyrelsesmedlem
10.07.2009 - 02.11.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
27.02.1998 - Stadig aktiv
Direktør og Reel ejer
27.02.1998 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
15.10.1999 - 06.09.2009
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
28.04.2004 - 16.11.2005
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.02.1987 - 11.04.1991
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.10.1986 - 11.04.1991
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023-24 hvor VENØ NIELSEN HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 986' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor VENØ NIELSEN HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 135' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 986' DKK (VENØ NIELSEN HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.809' DKK (BYGGEFAGENES FÆLLES GARANTISELSKAB S.M.B.A.).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 3.510' DKK (VENØ NIELSEN HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Marianne Venø Nielsen.