Thor Leif Jackson
Erhvervsaktiv siden: | 13. dec. 1999 (24 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | FJORDVANG A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 85.253' DKK JACKSON FAMILIEINVEST A/S (2021) |
Største underskud: | -5.590' DKK JACKSON FAMILIEINVEST A/S (2022) |
Største egenkapital: | 477.431' DKK JACKSON FAMILIEINVEST A/S (2023) |
Største gæld: | 22.171' DKK JACKSON FAMILIEINVEST A/S (2020) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos JACKSON FAMILIEINVEST A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FJORDVANG A/S (24 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1999 hos FJORDVANG A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Thor Leif Jackson nu besiddet i 24 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu opererer virksomheden indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et overskud på 35' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET DIFKO SCHÖNHAGEN III ApS
Ejerandel: 5-9.99% -
THORLEIF JACKSON ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
K/S DIFKO SCHÖNHAGEN III
Via KOMPLEMENTARSELSKABET DIFKO SCHÖNHAGEN III ApS -
JACKSON FAMILIEINVEST A/S
Via THORLEIF JACKSON ApS -
MEDIUMINVEST A/S
Via JACKSON FAMILIEINVEST A/S
Direktørposter (3)
-
THORLEIF JACKSON ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.01.2006 -
FJORDVANG A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.11.2022 -
JACKSON FAMILIEINVEST A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2007
Bestyrelsesposter (3)
-
K/S DIFKO SCHÖNHAGEN III
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.03.2012 -
KOMPLEMENTARSELSKABET DIFKO SCHÖNHAGEN III ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.03.2012 -
FJORDVANG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.12.1999
Ejendomme (4)
Tidslinje (11)
-
FJORDVANG A/S
Tilknyttet som direktørDato: 07.11.2022
Registreringsdato: 07.11.2022 -
THORLEIF JACKSON ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.02.2018
Registreringsdato: 02.02.2018 -
THORLEIF JACKSON ApS (90-99.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.02.2018
Registreringsdato: 01.02.2018
Blå bog (fortsat)
Thor har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
22.03.2012 - Stadig aktiv
Ejer
01.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Ejer
30.09.2004 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
22.03.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Bestyrelsesmedlem
13.12.1999 - Stadig aktiv
Direktør
07.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
17.12.2007 - 11.02.2021
Direktør
17.12.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
12.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 4,84% -
Stifter og Direktør
20.01.2006 - Stadig aktiv
Ejer
09.06.2011 - 01.02.2018
Ejer
02.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor JACKSON FAMILIEINVEST A/S landede et overskud på 85.253' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor JACKSON FAMILIEINVEST A/S landede et underskud på 5.590' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 81.621' DKK (JACKSON FAMILIEINVEST A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 477.431' DKK (JACKSON FAMILIEINVEST A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 144' DKK (KOMPLEMENTARSELSKABET DIFKO SCHÖNHAGEN III ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thor' netværk er Hans Olsen.