Alexander Hardy Josef Müller Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 28. sep. 2004 (20 år) |
Karrieren startede hos: | MARTINSEN HOLDING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (Direktør) |
Største overskud: | 5.291' DKK MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (2020) |
Største underskud: | -102' DKK AR HOLDING 2005 STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (Nu: AR HOLDING VARDE ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 95.350' DKK MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (2014) |
Største gæld: | 114.531' DKK MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (2022) |
Flest årsværk: | 246 årsværk hos MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af AR HOLDING VARDE ApS (18 år 10 måneder) |
Det begyndte den dag i 2004 hos MARTINSEN HOLDING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (tidligere MARTINSEN HOLDING 2005 ApS) i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Alexander Hardy Josef Müller Rasmussen i 8 måneder, inden stoppet den 17. juni 2005.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. oktober 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AR HOLDING VARDE ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
AR HOLDING VARDE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.11.2005
Tidslinje (16)
-
MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (0%)
Er ikke længere ejerDato: 01.04.2022
Registreringsdato: 01.04.2022 -
MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.12.2012
Registreringsdato: 05.12.2012 -
HM 6 DRIFT STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKABET
Fratrådt som direktørDato: 24.06.2010
Registreringsdato: 24.06.2010
Blå bog (fortsat)
Alexander har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
30.11.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
25.06.2009 - 05.12.2012
Ejer
01.01.2010 - 01.04.2022
Ejerandel: 0% -
Direktør
30.10.2009 - 24.06.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
14.12.2005 - 30.10.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.09.2004 - 30.10.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB landede et overskud på 5.291' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor AR HOLDING 2005 STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (Nu: AR HOLDING VARDE ApS) landede et underskud på 102' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.837' DKK (MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 55.197' DKK (MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.586' DKK (AR HOLDING 2005 STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (Nu: AR HOLDING VARDE ApS)).