Jesper Hesseldahl
Erhvervsaktiv siden: | 6. dec. 1999 (24 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | J & J HOLDING AF 01.07.99 ApS (Ejer) |
Største overskud: | 14.601' DKK NST DK. A/S (2017-18) |
Største underskud: | -1.293' DKK VESTRE STATIONSVEJ 15 ApS (2015) |
Største egenkapital: | 18.868' DKK NST DK. A/S (2017-18) |
Største gæld: | 14.028' DKK NST DK. A/S (2015) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos NST DK. A/S (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af J & J HOLDING AF 01.07.99 ApS (24 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1999 i J & J HOLDING AF 01.07.99 ApS i hvervet som Ejer og Direktør. Jesper Hesseldahl købte virksomheden J & J HOLDING AF 01.07.99 ApS den 6. december 1999. Jesper har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer og Direktør har Jesper nu besiddet i 24 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 24 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2022-23 viste et overskud på 46' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
J & J HOLDING AF 01.07.99 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
HESSELDAHL AGENTUR ApS
Via J & J HOLDING AF 01.07.99 ApS
Direktørposter (2)
-
J & J HOLDING AF 01.07.99 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.12.1999 -
HESSELDAHL AGENTUR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.1999
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
VESTRE STATIONSVEJ 15 ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.08.2016
Registreringsdato: 15.08.2016 -
VESTRE STATIONSVEJ 15 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2005
Registreringsdato: 01.07.2005 -
NST DK. A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.09.2003
Registreringsdato: 26.09.2003
Blå bog (fortsat)
Jesper har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
06.12.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
07.12.1999 - 30.03.2024
Direktør
07.12.1999 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.07.2005 - 15.08.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.05.2001 - 26.09.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
Jesper Hesseldahl er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn J & J HOLDING AF 01.07.99 ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.863' DKK. Gennem sit holdingselskab J & J HOLDING AF 01.07.99 ApS har Jesper dermed også andele i HESSELDAHL AGENTUR ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Jesper Hesseldahl, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor HESSELDAHL AGENTUR ApS landede et overskud på 981' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor VESTRE STATIONSVEJ 15 ApS landede et underskud på 1.293' DKK.