Jannie Darborg Smith
Erhvervsaktiv siden: | 17. dec. 1999 (24 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | LARS JENSEN EJENDOMSSELSKAB ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.724' DKK TOP VVS HOLDING ApS (Nu: LARS JENSEN EJENDOMSSELSKAB ApS) (2021) |
Største underskud: | -1.336' DKK TOP VVS HOLDING ApS (Nu: LARS JENSEN EJENDOMSSELSKAB ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 8.761' DKK TOP VVS HOLDING ApS (Nu: LARS JENSEN EJENDOMSSELSKAB ApS) (2021) |
Største gæld: | 2.120' DKK TOP VVS ApS UNDER STIFTELSE (Nu: TOP VVS ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos TOP VVS ApS UNDER STIFTELSE (Nu: TOP VVS ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af LARS JENSEN EJENDOMSSELSKAB ApS (24 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1999 hos LARS JENSEN EJENDOMSSELSKAB ApS (tidligere TOP VVS HOLDING ApS) i rollen som Direktør og Ejer. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Jannie af: Lars Michael Smith. Titlen som Direktør og Ejer har Jannie nu bestreddet i 24 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen andre personlige serviceydelser i.a.n.. Her mere end 24 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 207' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LARS JENSEN EJENDOMSSELSKAB ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
LARS JENSEN EJENDOMSSELSKAB ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.1999
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
TOP VVS ApS UNDER STIFTELSE (Nu: TOP VVS ApS)
Fratrådt som direktørDato: 10.05.2010
Registreringsdato: 10.05.2010 -
TOP VVS ApS UNDER STIFTELSE (Nu: TOP VVS ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2001
Registreringsdato: 01.01.2001 -
TOP VVS HOLDING ApS (Nu: LARS JENSEN EJENDOMSSELSKAB ApS) (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 17.12.1999
Registreringsdato: 17.12.1999
Blå bog (fortsat)
Jannie har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
17.12.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
01.01.2001 - 10.05.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor TOP VVS HOLDING ApS (Nu: LARS JENSEN EJENDOMSSELSKAB ApS) kunne fremvise et overskud på 1.724' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor TOP VVS HOLDING ApS (Nu: LARS JENSEN EJENDOMSSELSKAB ApS) kunne fremvise et underskud på 1.336' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 691' DKK (TOP VVS ApS UNDER STIFTELSE (Nu: TOP VVS ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.393' DKK (TOP VVS HOLDING ApS (Nu: LARS JENSEN EJENDOMSSELSKAB ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.524' DKK (TOP VVS ApS UNDER STIFTELSE (Nu: TOP VVS ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jannie' netværk er Lars Michael Smith.