Kai Birger Lund
Erhvervsaktiv siden: | 17. apr. 1986 (38 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | DEN SELVEJENDE INSTITUTION K.F.U.M. OG K.F.U.K.'S UNGDOMSGÅRD. GRINDSTED (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 102' DKK DEN SELVEJENDE INSTITUTION K.F.U.M. OG K.F.U.K.'S UNGDOMSGÅRD. GRINDSTED (2017) |
Største underskud: | -406' DKK DEN SELVEJENDE INSTITUTION K.F.U.M. OG K.F.U.K.'S UNGDOMSGÅRD. GRINDSTED (2021) |
Største egenkapital: | 1.995' DKK DEN SELVEJENDE INSTITUTION K.F.U.M. OG K.F.U.K.'S UNGDOMSGÅRD. GRINDSTED (2017) |
Største gæld: | 1.778' DKK DEN SELVEJENDE INSTITUTION K.F.U.M. OG K.F.U.K.'S UNGDOMSGÅRD. GRINDSTED (2014) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos DEN SELVEJENDE INSTITUTION K.F.U.M. OG K.F.U.K.'S UNGDOMSGÅRD. GRINDSTED (2020) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Herlev Kirkes Menighedsråd (3 år 10 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1986 hos DEN SELVEJENDE INSTITUTION K.F.U.M. OG K.F.U.K.'S UNGDOMSGÅRD. GRINDSTED som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Kai Birger Lund i 2 år 7 måneder, inden stoppet den 7. december 1988.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor restauranter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 kunne fremvise et overskud på 102' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 6. oktober 2024.
Tidslinje (4)
-
DFS København
Fratrådt som repræsentantDato: 18.06.2024
Registreringsdato: 18.06.2024 -
DFS København
Tilknyttet som repræsentantDato: 20.04.2023
Registreringsdato: 20.04.2023 -
DEN SELVEJENDE INSTITUTION K.F.U.M. OG K.F.U.K.'S UNGDOMSGÅRD. GRINDSTED
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.12.1988
Registreringsdato: 07.12.1988
Blå bog (fortsat)
Kai har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 6 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Repræsentant
20.04.2023 - 18.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.04.1986 - 07.12.1988
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Kai' netværk er Kaare Christiansen.