Ole Bang Ingvartsen
Erhvervsaktiv siden: | 20. dec. 1999 (24 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | AMTOFT MØBLER ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.870' DKK MØBELKÆDEN (Nu: Møbelkæden HJEMME HOS fmba) (2015-16) |
Største underskud: | -1.967' DKK MØBELKÆDEN (Nu: Møbelkæden HJEMME HOS fmba) (2017-18) |
Største egenkapital: | 13.144' DKK MØBELKÆDEN (Nu: Møbelkæden HJEMME HOS fmba) (2015-16) |
Største gæld: | 3.008' DKK AMTOFT BOLIGMONTERING ApS (Nu: AMTOFT MØBLER ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos AMTOFT BOLIGMONTERING ApS (Nu: AMTOFT MØBLER ApS) (2017) |
Længste aktivitet: | Direktør af AMTOFT MØBLER ApS (24 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1999 hos AMTOFT MØBLER ApS (tidligere AMTOFT BOLIGMONTERING ApS) i rollen som Direktør og Reel ejer. Titlen som Direktør har Ole Bang Ingvartsen nu bestreddet i 24 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor møbelforretninger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 82' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
OBI AMTOFT HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
AMTOFT MØBLER ApS
Via OBI AMTOFT HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
AMTOFT MØBLER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.1999 -
OBI AMTOFT HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.12.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
MØBELKÆDEN (Nu: Møbelkæden HJEMME HOS fmba)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.10.2018
Registreringsdato: 27.10.2018 -
OBI AMTOFT HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.12.2008
Registreringsdato: 10.12.2008 -
AMTOFT BOLIGMONTERING HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.12.2008
Registreringsdato: 10.12.2008
Blå bog (fortsat)
Ole har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
10.12.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
20.12.1999 - Stadig aktiv
Reel ejer
10.12.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
28.10.2006 - 27.10.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.09.2008 - 10.12.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor AMTOFT BOLIGMONTERING ApS (Nu: AMTOFT MØBLER ApS) kunne fremvise et overskud på 1.214' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor AMTOFT BOLIGMONTERING ApS (Nu: AMTOFT MØBLER ApS) kunne fremvise et underskud på 92' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 82' DKK (AMTOFT BOLIGMONTERING ApS (Nu: AMTOFT MØBLER ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.275' DKK (AMTOFT BOLIGMONTERING ApS (Nu: AMTOFT MØBLER ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.389' DKK (OBI AMTOFT HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Poul Bang Ingvartsen.