Poul Richardt Tønder
Erhvervsaktiv siden: | 6. maj 1991 (33 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | GOBO A/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 6.836' DKK GØGLER LYS SALG A/S (Nu: GOBO A/S) (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 10.234' DKK GØGLER LYS SALG A/S (Nu: GOBO A/S) (2023) |
Største gæld: | 7.692' DKK GØGLER LYS SALG A/S (Nu: GOBO A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos GØGLER LYS SALG A/S (Nu: GOBO A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af GOBO A/S (33 år 5 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 1991 hos GOBO A/S (tidligere GØGLER LYS SALG A/S) i rollen som Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Denne rolle bestred Poul Richardt Tønder i 26 år 7 måneder, før stoppet d. 11. december 2017.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 6.836' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PTNS INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
GOBO A/S
Via PTNS INVEST ApS
Direktørposter (1)
-
PTNS INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.01.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
GOBO A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.05.1991
Tidslinje (9)
-
PTNS INVEST ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.01.2018
Registreringsdato: 18.01.2018 -
PTNS INVEST ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.12.2017
Registreringsdato: 15.12.2017 -
PTNS INVEST ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 14.12.2017
Registreringsdato: 14.12.2017
Blå bog (fortsat)
Poul har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 33 år 5 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
10.11.1999 - 14.12.2017
Ejer
15.12.2017 - Stadig aktiv
Direktør
18.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
06.05.1991 - 11.12.2017
Bestyrelsesmedlem
06.05.1991 - Stadig aktiv
Reel ejer
12.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
09.04.1996 - 05.11.1999
Ejerandel: Intet ejerskab
Poul Richardt Tønder er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PTNS INVEST ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.841' DKK. Gennem holdingselskabet PTNS INVEST ApS har Poul derfor også andele i GOBO A/S (25-33.33%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Poul Richardt Tønder, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor PTNS INVEST ApS kunne fremvise et overskud på 1.674' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 6.836' DKK (GØGLER LYS SALG A/S (Nu: GOBO A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.234' DKK (GØGLER LYS SALG A/S (Nu: GOBO A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 5.841' DKK (PTNS INVEST ApS).
En af de forbindelser som går igen i Poul' netværk er Jens Peter Lind Larsen.