Lars Dissing Nygaard
Erhvervsaktiv siden: | 25. feb. 2000 (24 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Datoselskabet af 10. oktober 2020 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.964' DKK AP GYLLEVOGNE ApS (Nu: Datoselskabet af 10. oktober 2020 A/S) (2013-14) |
Største underskud: | -3.447' DKK AP GYLLEVOGNE ApS (Nu: Datoselskabet af 10. oktober 2020 A/S) (2016-17) |
Største egenkapital: | 11.136' DKK AP GYLLEVOGNE ApS (Nu: Datoselskabet af 10. oktober 2020 A/S) (2015-16) |
Største gæld: | 8.260' DKK Votech A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Votech A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Datoselskabet af 10. oktober 2020 A/S (10 år 3 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2000 ved Datoselskabet af 10. oktober 2020 A/S (tidligere AP GYLLEVOGNE ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Lars Dissing Nygaard i 1 år 9 måneder, før fratrædelsen den 12. december 2001.
Virksomhedens branche var dengang indenfor fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013-14 viste et overskud på 2.964' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 15. september 2023.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Moutrup Vindkraft I I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Lars Nygaard Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Votech A/S
Via Lars Nygaard Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Lars Nygaard Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2020 -
Votech A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.12.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
Votech A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.12.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Votech A/S
Tilknyttet som direktørDato: 08.12.2020
Registreringsdato: 08.12.2020 -
Votech A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.12.2020
Registreringsdato: 08.12.2020 -
Lars Nygaard Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.12.2020
Registreringsdato: 07.12.2020
Blå bog (fortsat)
Lars har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
08.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
07.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
20.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
25.02.2000 - 12.12.2001
Direktør
25.02.2000 - 12.12.2001
Bestyrelsesmedlem
23.10.2009 - 29.01.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Dissing Nygaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Lars Nygaard Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 991' DKK. Gennem sit holdingselskab Lars Nygaard Holding ApS har Lars dermed også andele i Votech A/S (33.34-49.99%).
Se også koncerndiagram for Lars Dissing Nygaard, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Votech A/S landede et overskud på 2.452' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Per Larsen.