Jan Nymand
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2000 (24 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | ERLING NIELSEN INTERNATIONAL A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 418' DKK ERLING NIELSEN INTERNATIONAL A/S (2014-15) |
Største underskud: | -362' DKK ERLING NIELSEN INTERNATIONAL A/S (2016-17) |
Største egenkapital: | 1.051' DKK ERLING NIELSEN INTERNATIONAL A/S (2014-15) |
Største gæld: | 1.814' DKK ERLING NIELSEN INTERNATIONAL A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Juelsminde Naturlegeparks Aktiviteter ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ERLING NIELSEN INTERNATIONAL A/S (12 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2000 ved ERLING NIELSEN INTERNATIONAL A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Jan Nymand i 12 år 10 måneder, før stoppet den 25. februar 2013.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor engroshandel med elektriske husholdningsartikler. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et underskud på 261' DKK.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
ERLING NIELSEN INTERNATIONAL A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.02.2013
Registreringsdato: 25.02.2013 -
ERLING NIELSEN INTERNATIONAL A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.04.2000
Registreringsdato: 01.04.2000
Blå bog (fortsat)
Jan har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
16.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 16,67% -
Bestyrelsesmedlem
01.04.2000 - 25.02.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Birger Brix.