Claus Koch Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 7. mar. 2000 (24 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | JONIK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 117.389' DKK H.J. HANSEN GENVINDINGSINDUSTRI A/S (Nu: H.J. HANSEN RECYCLING A/S) (2021-22) |
Største underskud: | -53.795' DKK H.J. HANSEN GENVINDINGSINDUSTRI A/S (Nu: H.J. HANSEN RECYCLING A/S) (2015-16) |
Største egenkapital: | 218.722' DKK H.J. HANSEN GENVINDINGSINDUSTRI A/S (Nu: H.J. HANSEN RECYCLING A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 432.758' DKK H.J. HANSEN GENVINDINGSINDUSTRI A/S (Nu: H.J. HANSEN RECYCLING A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 208 årsværk hos H.J. HANSEN GENVINDINGSINDUSTRI A/S (Nu: H.J. HANSEN RECYCLING A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af BLUE SKY ApS (12 år 9 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2000 ved JONIK A/S (tidligere DANA-GREEN A/S UNDER STIFTELSE) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Claus Koch Jensen i 4 måneder, før stoppet den 11. juli 2000.
Dengang var virksomhedens branche indenfor ikke-specialiseret engroshandel. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2015-16 kunne vise et underskud på 4' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 4. august 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BLUE SKY ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
BLUE SKY ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.12.2011 -
AVK PLAST A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (57)
-
Blue Finans ApS (Nu: KIM STENDER HOLDING ApS) (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.11.2022
Registreringsdato: 01.11.2022 -
Odin Forsikrings Agentur ApS (Nu: SKAMIVA A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.12.2020
Registreringsdato: 21.12.2020 -
Blue Finans ApS (Nu: KIM STENDER HOLDING ApS)
Fratrådt som direktørDato: 16.12.2020
Registreringsdato: 16.12.2020
Blå bog (fortsat)
Claus har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer og Direktør
09.12.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.05.2017 - 30.12.2019
Reel ejer
15.05.2017 - 22.01.2020
Direktør
15.05.2017 - 16.12.2020
Ejer
31.12.2019 - 01.11.2022
Reel ejer
23.01.2020 - 01.11.2022
Ejerandel: 20% -
Direktør
01.08.2013 - 05.02.2019
Bestyrelsesmedlem
01.08.2013 - 05.02.2019
Reel ejer
26.06.2017 - 06.04.2021
Ejerandel: 68% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
01.06.2017 - 21.12.2020
Ejerandel: 80%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor AVK PLAST A/S kunne offentliggøre et overskud på 7.322' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2013-14 hvor EJDE NIELSENS VÆRKTØJSFABRIK A/S kunne offentliggøre et underskud på 3.380' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 69.828' DKK (H.J. HANSEN GENVINDINGSINDUSTRI A/S (Nu: H.J. HANSEN RECYCLING A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 30.083' DKK (DANAPAK FLEXIBEL A/S (Nu: adapa flexibles Denmark Slagelse A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 218.722' DKK (H.J. HANSEN GENVINDINGSINDUSTRI A/S (Nu: H.J. HANSEN RECYCLING A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 124' DKK (Blue Finans ApS (Nu: KIM STENDER HOLDING ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Poul Erik Olesen Schmidt.