Lars Pontus Viktor Langley
Erhvervsaktiv siden: | 10. jun. 1996 (28 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | LANGLEY TRAVEL DENMARK ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 45.255' DKK KASTRUP AIRPORT HOTEL ApS (Nu: CPH STUDIO HOTEL ApS) (2017-18) |
Største underskud: | -24.318' DKK KASTRUP AIRPORT HOTEL ApS (Nu: CPH STUDIO HOTEL ApS) (2015) |
Største egenkapital: | 84.292' DKK LANGLEY HOLDING A/S (2021-22) |
Største gæld: | 164.405' DKK KASTRUP AIRPORT HOTEL ApS (Nu: CPH STUDIO HOTEL ApS) (2020-21) |
Flest årsværk: | 1.000 årsværk hos LANGLEY HOLDING A/S (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af LANGLEY HOLDING A/S (23 år 4 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1996 ved LANGLEY TRAVEL DENMARK ApS (tidligere SKI TIGNES SKIREJSER ApS) med titlen som Reel ejer og Direktør. Denne rolle bestred Lars Pontus Viktor Langley i 4 år 4 måneder, før stoppet den 11. oktober 2000.
Dengang var virksomhedens branche indenfor rejsebureauer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014-15 kunne vise et overskud på 835' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. januar 2023.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
LANGLEY HOLDING A/S
Ejerandel: 100% -
Alp Property ApS
Ejerandel: 100% -
ØRESUND PROPERTIES HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Langley Rejser ApS
Via LANGLEY HOLDING A/S
Direktørposter (4)
-
Alp Property ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.01.2017 -
Langley Rejser ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.07.2017 -
LANGLEY HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.10.2001 -
ØRESUND PROPERTIES HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.01.2012
Bestyrelsesposter (1)
-
LANGLEY HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.10.2001
Tidslinje (16)
-
LANGLEY TRAVEL DENMARK ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.01.2023
Registreringsdato: 31.01.2023 -
Langley Rejser ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.07.2017
Registreringsdato: 25.07.2017 -
Alp Property ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 17.01.2017
Registreringsdato: 17.01.2017
Blå bog (fortsat)
Lars har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
25.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
17.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
12.01.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.06.2001 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem og Direktør
24.10.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
10.06.1996 - 11.10.2000
Direktør
28.04.2000 - 30.12.2002
Reel ejer
12.10.2000 - 31.01.2023
Direktør
09.11.2009 - 31.01.2023
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor LANGLEY HOLDING A/S kunne offentliggøre et overskud på 12.217' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor LANGLEY HOLDING A/S kunne offentliggøre et underskud på 4.136' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 12.217' DKK (LANGLEY HOLDING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 78.851' DKK (LANGLEY HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 671' DKK (Alp Property ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Karin Suzanne Kristina Langley.