Kristian Humle Lauritsen
Erhvervsaktiv siden: | 6. apr. 2000 (24 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | IN-LINK ApS (Direktør) |
Største overskud: | 4.076' DKK EGUYS ONLINE MARKETING ApS (2017) |
Største underskud: | -1.779' DKK TJENESTETORVET ApS (2023) |
Største egenkapital: | 5.320' DKK EGUYS ONLINE MARKETING ApS (2018) |
Største gæld: | 2.404' DKK TJENESTETORVET ApS (2022) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos TJENESTETORVET ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af EGUYS ONLINE MARKETING ApS (14 år 4 måneder) |
Det begyndte den dag i 2000 i IN-LINK ApS i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Kristian Humle Lauritsen i 6 år 8 måneder, inden stoppet d. 24. december 2006.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 24. december 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EGUYS ONLINE MARKETING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
CONOMIA ApS
Via EGUYS ONLINE MARKETING ApS
Direktørposter (1)
-
EGUYS ONLINE MARKETING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.05.2010
Bestyrelsesposter (1)
-
CONOMIA ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.06.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
GUGGA ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.01.2024
Registreringsdato: 31.01.2024 -
MARKETING LION ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.09.2018
Registreringsdato: 30.09.2018 -
CONOMIA ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.06.2015
Registreringsdato: 10.06.2015
Blå bog (fortsat)
Kristian har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
10.06.2015 - Stadig aktiv
Ejer
21.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via EGUYS ONLINE MARKETING ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
04.05.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
03.12.2014 - 31.01.2024
Ejerandel: 50% -
Direktør
08.03.2011 - 30.09.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.11.2011 - 01.12.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor EGUYS ONLINE MARKETING ApS landede et overskud på 4.076' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor EGUYS ONLINE MARKETING ApS landede et underskud på 1.116' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.779' DKK (TJENESTETORVET ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.917' DKK (EGUYS ONLINE MARKETING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -226' DKK (TJENESTETORVET ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kristian' netværk er Kamran Jamshidi.