Torben Henrik Ridiger Gerlach
Erhvervsaktiv siden: | 12. aug. 1999 (25 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | GRATIA A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 16.206' DKK DZ HOLDING A/S (2017-18) |
Største underskud: | -12.583' DKK CARDLAB INNOVATION ApS (2022) |
Største egenkapital: | 68.175' DKK CARDLAB ApS (2023) |
Største gæld: | 34.314' DKK CARDLAB ApS (2022) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos MEDIAPRINT A/S (2015) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CARDLAB ApS (4 år 5 måneder) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1999 ved GRATIA A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Torben Henrik Ridiger Gerlach i 1 år 3 måneder, før stoppet den 21. november 2000.
Dengang var virksomhedens branche indenfor fremstilling af kjoler, bukser og anden yderbeklædning til damer og piger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2001 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 23. april 2001.
Bestyrelsesposter (1)
-
MEDIAPRINT A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.12.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
MEDIAPRINT A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.12.2020
Registreringsdato: 08.12.2020 -
MEDIAPRINT A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.12.2020
Registreringsdato: 07.12.2020 -
MEDIAPRINT A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.05.2020
Registreringsdato: 20.05.2020
Blå bog (fortsat)
Torben har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
20.05.2020 - 07.12.2020
Bestyrelsesmedlem
08.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.12.2015 - 31.03.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.10.2014 - 31.03.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.02.2008 - 11.08.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.02.2006 - 19.06.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Torben Henrik Ridiger Gerlach har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved MEDIAPRINT A/S der præsenterede et overskud på 1.371' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem ved CARDLAB INNOVATION ApS der præsenterede et underskud på 7.584' DKK.
Torben har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 5 måneder fra 2014 til 2019 hos CARDLAB ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.679' DKK (DZ CARD (DANMARK) A/S (Nu: exceet Card Denmark dk A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 8.773' DKK (CARDLAB INNOVATION ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 68.175' DKK (CARDLAB ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -584' DKK (CARDLAB INNOVATION ApS).
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Einer Hartelius.