Dan Landt
Erhvervsaktiv siden: | 27. mar. 2000 (24 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | COMPLET SERVICES FORSIKRINGSMÆGLERE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.612.860' DKK IHI DANMARK A/S (2015) |
Største underskud: | -33.852' DKK Dane TopCo ApS (2018) |
Største egenkapital: | 3.523.703' DKK IHI HOLDING A/S (2015) |
Største gæld: | 234.571' DKK Dane TopCo ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af PARTICLE ANALYTICAL ApS (8 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2000 hos COMPLET SERVICES FORSIKRINGSMÆGLERE A/S (tidligere FORSIKRINGS- & PENSIONSRÅDGIVERNE A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Dan Landt i 3 år 10 måneder, inden stoppet den 26. februar 2004.
Virksomhedens branche var dengang indenfor forsikringsagenturer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 29. august 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Landt Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Venjue ApS
Via Landt Invest ApS
Direktørposter (1)
-
Landt Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.03.2022
Bestyrelsesposter (2)
-
PARTICLE ANALYTICAL ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.01.2016 -
Venjue ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.06.2022
Tidslinje (36)
-
CARBUCKS ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.09.2023
Registreringsdato: 11.09.2023 -
Venjue ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.06.2022
Registreringsdato: 19.06.2022 -
LAKD Invest ApS (Nu: Landt Consulting ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 09.06.2022
Registreringsdato: 09.06.2022
Blå bog (fortsat)
Dan har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
19.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Stifter, Ejer og Direktør
14.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
16.11.2021 - 11.09.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
10.02.2017 - 09.06.2022
Bestyrelsesmedlem
17.01.2022 - 09.06.2022
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2018 - 10.08.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Dan Landt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Landt Invest ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 149' DKK. Gennem sit holdingselskab Landt Invest ApS har Dan dermed også andele i Venjue ApS (10-14.99%).
Se også koncerndiagram for Dan Landt, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Dan Landt har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos DEAS Asset Management II A/S der præsenterede et overskud på 57.056' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos Dane TopCo ApS der præsenterede et underskud på 33.852' DKK.
Dan har i alt siddet i bestyrelsen hos 15 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 8 måneder fra 2016 til i dag hos PARTICLE ANALYTICAL ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 89.641' DKK (FORSIKRINGENS DATACENTER HOLDING A/S (Nu: FORSIKRINGENS DATACENTER A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 31.101' DKK (Dane TopCo ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 234.069' DKK (Dane TopCo ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 10' DKK (Venjue ApS).
En af de forbindelser som går igen i Dan' netværk er Søren Lund Kristensen.