Flemming Damborg Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1999 (25 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | SLAGELSE AUTOOPHUG ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 710' DKK SLAGELSE AUTOOPHUG ApS (2019) |
Største underskud: | -1.848' DKK SLAGELSE AUTOOPHUG ApS (2021) |
Største egenkapital: | 5.460' DKK SLAGELSE AUTOOPHUG ApS (2023) |
Største gæld: | 12.610' DKK SLAGELSE AUTOOPHUG ApS (2020) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos SLAGELSE AUTOOPHUG ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SLAGELSE AUTOOPHUG ApS (14 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 1999 i SLAGELSE AUTOOPHUG ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Flemming Damborg Jensen i 14 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 1. maj 2014.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor engroshandel med affaldsprodukter. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et underskud på 742' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BCS - Banevejens Cykler og Sport
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
BCS - Banevejens Cykler og Sport (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 19.04.2015
Registreringsdato: 19.04.2015 -
SLAGELSE AUTOOPHUG ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2014
Registreringsdato: 01.05.2014 -
SLAGELSE AUTOOPHUG ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.1999
Registreringsdato: 01.07.1999
Blå bog (fortsat)
Flemming har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
19.04.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.07.1999 - 01.05.2014
Ejerandel: Intet ejerskab