Marco Avolio Terenzi
Erhvervsaktiv siden: | 28. jul. 1999 (25 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | MILOS ApS (Direktør) |
Største overskud: | 256' DKK Marcantonio ApS (2019-20) |
Største underskud: | -347' DKK Gær ApS (2023) |
Største egenkapital: | 334' DKK Marcantonio ApS (2019-20) |
Største gæld: | 1.671' DKK Marcantonio ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos Marcantonio ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af Vattelo Holding ApS (7 år 6 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 1999 ved MILOS ApS (tidligere AL DENTE. RISTORANTE TOSCANA ApS) som Direktør. Rollen som Direktør havde Marco Avolio Terenzi i 4 år 1 måned, før fratrædelsen den 11. september 2003.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor restauranter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 7. marts 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Vattelo Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Marcantonio ApS
Via Vattelo Holding ApS -
Gær ApS
Via Vattelo Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Marcantonio ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.05.2023 -
Vattelo Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.03.2017 -
Gær ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.04.2022
Tidslinje (8)
-
Marcantonio ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.05.2023
Registreringsdato: 09.05.2023 -
Marcantonio Take Away 1 ApS (Nu: Pinza ApS)
Fratrådt som direktørDato: 26.01.2023
Registreringsdato: 26.01.2023 -
Gær ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.04.2022
Registreringsdato: 07.04.2022
Blå bog (fortsat)
Marco har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
03.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
07.04.2022 - 30.04.2023
Direktør
07.04.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
03.03.2017 - 30.04.2023
Reel ejer
01.05.2023 - Stadig aktiv
Direktør
09.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
06.02.2020 - 26.01.2023
Ejerandel: 50% -
Direktør
28.07.1999 - 11.09.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Marcantonio ApS fremviste et overskud på 226' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Gær ApS fremviste et underskud på 347' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Marco' netværk er Pejman Hashemzadeh Rashed.