Asger Flemming Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 27. maj 1999 (25 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | CATTLEYA A/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 61.175' DKK CATTLEYA A/S (2016) |
Største underskud: | -32' DKK Bamboo Production A/S (2020-21) |
Største egenkapital: | 333.583' DKK CATTLEYA HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: CATTLEYA HOLDING ApS) (2020) |
Største gæld: | 196.785' DKK CATTLEYA A/S (2014) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos CATTLEYA A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af CATTLEYA A/S (25 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 1999 ved CATTLEYA A/S med titlen som Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør. Denne rolle bestred Asger Flemming Pedersen i 21 år 11 måneder, før stoppet den 29. april 2021.
I dag arbejder virksomheden med havfiskeri. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 15.015' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Cattleya Holding M1 ApS
Ejerandel: 66.66-89.99% -
Cattleya Holding M2 ApS
Ejerandel: 66.66-89.99% -
Cattleya Holding M3 ApS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
CATTLEYA A/S
Via Cattleya Holding M1 ApS -
Cattleya Invest A/S
Via Cattleya Holding M1 ApS
Direktørposter (5)
-
Cattleya Holding M3 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.2020 -
CATTLEYA A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.05.1999 -
Cattleya Holding M1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.2020 -
Cattleya Invest A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.10.2020 -
Cattleya Holding M2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.2020
Bestyrelsesposter (3)
-
CATTLEYA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.05.1999 -
Cattleya Invest A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.10.2020 -
Bamboo Production A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.12.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
Cattleya Holding M3 ApS (66.66-89.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.06.2021
Registreringsdato: 29.06.2021 -
Cattleya Holding M3 ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 28.06.2021
Registreringsdato: 28.06.2021 -
CATTLEYA HOLDING ApS (66.66-89.99%)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2021
Registreringsdato: 31.03.2021
Blå bog (fortsat)
Asger har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
18.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66.66-89.99% -
Stifter, Ejer og Direktør
18.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 70% -
Bestyrelsesmedlem
12.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
28.11.2017 - 21.06.2022
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Stifter og Ejer
18.12.2020 - 28.06.2021
Direktør
18.12.2020 - Stadig aktiv
Ejer
29.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66.66-89.99%
Asger Flemming Pedersen ejer desuden også holdingselskabet Cattleya Invest A/S (ejer lige nu 70%). Gennem holdingselskabet Cattleya Invest A/S ejes der også andele i og .
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Asger Flemming Pedersen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor CATTLEYA A/S kunne offentliggøre et overskud på 61.175' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Cattleya Holding M2 ApS kunne offentliggøre et underskud på 5' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 36.323' DKK (Cattleya Invest A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 13' DKK (Bamboo Production A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 301.575' DKK (Cattleya Invest A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 324' DKK (Bamboo Production A/S).
En af de forbindelser som går igen i Asger' netværk er Maria Bogetoft Drost.