Morten Moritz Nørland
Erhvervsaktiv siden: | 15. jul. 1999 (25 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | SELSKABET AF 7. DECEMBER 1982 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 92' DKK P.N. HOLDING A/S UNDER STIFTELSE (Nu: P.N. GROUP HOLDING A/S) (2015-16) |
Største underskud: | -166' DKK P.N. HOLDING A/S UNDER STIFTELSE (Nu: P.N. GROUP HOLDING A/S) (2014-15) |
Største egenkapital: | 3.528' DKK P.N. HOLDING A/S UNDER STIFTELSE (Nu: P.N. GROUP HOLDING A/S) (2019-20) |
Største gæld: | 163' DKK P.N. HOLDING A/S UNDER STIFTELSE (Nu: P.N. GROUP HOLDING A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af P.N. GROUP HOLDING A/S (24 år 1 måned) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 1999 hos SELSKABET AF 7. DECEMBER 1982 A/S (tidligere P.N. OFFICE CENTER A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Morten Moritz Nørland i 8 år 9 måneder, inden stoppet den 7. maj 2008.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor engroshandel med computere, ydre enheder og software. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 14. november 2014.
Bestyrelsesposter (1)
-
P.N. GROUP HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.08.2000
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
P.N. OFFICE CENTER A/S (Nu: SELSKABET AF 7. DECEMBER 1982 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.05.2008
Registreringsdato: 07.05.2008 -
P.N. HOLDING A/S UNDER STIFTELSE (Nu: P.N. GROUP HOLDING A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.08.2000
Registreringsdato: 23.08.2000 -
P.N. OFFICE CENTER A/S (Nu: SELSKABET AF 7. DECEMBER 1982 A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.07.1999
Registreringsdato: 15.07.1999
Blå bog (fortsat)
Morten har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
23.08.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.07.1999 - 07.05.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Morten Moritz Nørland har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem hos P.N. HOLDING A/S UNDER STIFTELSE (Nu: P.N. GROUP HOLDING A/S) der præsenterede et overskud på 92' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem hos P.N. HOLDING A/S UNDER STIFTELSE (Nu: P.N. GROUP HOLDING A/S) der præsenterede et underskud på 166' DKK.
Morten har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 24 år 1 måned fra 2000 til i dag hos P.N. GROUP HOLDING A/S.
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Niels Erik Ramsø Nørland.